Klub chovatelů a přátel oslů z. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub chovatelů a přátel oslů z. s. (26558777) je Spolek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 Klub chovatelů a přátel oslů z. s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Klub chovatelů a přátel oslů z. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub chovatelů a přátel oslů z. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 14000 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26558777 | |
Jméno: | Klub chovatelů a přátel oslů z. s. | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 69, Heršpice 68401, Česká republika | 1.1.2014 |
---|
Předsedkyně | Mgr. Ing. Marie Žížlavská |
---|---|
Ve funkci | od 3.4.2024 |
Adresa | K Podkozí 74, 27351 Svárov |
Předsedkyně | Mgr. Ing. Marija Olegovna Žížlavská |
---|---|
Ve funkci | od 22.3.2024 do 3.4.2024 |
Adresa | K Podkozí 74, 27351 Svárov |
Předsedkyně | Mgr. Ing. Maria Zizlavska |
---|---|
Ve funkci | od 18.4.2020 do 22.3.2024 |
Adresa | K Podkozí 74, 27351 Svárov |
IČO: | 26558777 |
---|---|
Firma: | Klub chovatelů a přátel oslů z. s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Vyškov |
Základní územní jednotka: | Heršpice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 12. 5. 2009 |
Sídlo: | 69, Heršpice 68401 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |