Klub českých turistů Tanvald má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Klub českých turistů Tanvald (00524379) je Spolek. Sídlí na adrese U Rozvodny 491, 46841 Tanvald. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 a je stále aktivní. Klub českých turistů Tanvald má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Klub českých turistů Tanvald nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Klub českých turistů Tanvald na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 313 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 00524379 | |
Jméno: | Klub českých turistů Tanvald | |
Právní forma: | Spolek | 1.1.2014 |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | U Rozvodny 491, Tanvald 46841, Česká republika | 22.5.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Smetanova 430, Tanvald 46841, Česká republika | 8.11.2017 - 22.5.2021 |
Adresa: | , Tanvald , | 1.1.2014 - 8.11.2017 |
předseda výboru | Josef Průcha |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Radniční 79, 46841 Tanvald |
Místopředseda výboru | Dagmar Dyntrová |
---|---|
Ve funkci | od 21.1.2022 |
Adresa | Radniční 131, 46841 Tanvald |
předseda výboru | Arnošt Svárovský |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 21.1.2022 |
Adresa | Raisova 360, 46841 Tanvald |
místopředseda výboru | Dagmar Dyntrová |
---|---|
Ve funkci | od 2.8.2018 do 21.1.2022 |
Adresa | Radniční 131, 46841 Tanvald |
předseda | Arnošt Svárovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 2.8.2018 |
Adresa | Raisova 360, 46841 Tanvald |
místopředseda | Zdenka Hübnerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 2.8.2018 |
Adresa | 607, 46845 Velké Hamry |
místopředseda | Zdenka Hübnerová |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 2.8.2018 |
Adresa | 607, 46845 Velké Hamry |
předseda | Arnošt Svárovský |
---|---|
Ve funkci | od 8.11.2017 do 2.8.2018 |
Adresa | Raisova 360, 46841 Tanvald |
IČO (identifikační číslo): | 00524379 |
---|---|
Jméno: | Klub českých turistů Tanvald |
Právní forma podnikání: | Spolek |
Vznik první živnosti: | 11. 6. 1990 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | U Rozvodny 491, Tanvald 46841 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Průcha |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Dagmar Dyntrová |
IČO: | 00524379 |
---|---|
Firma: | Klub českých turistů Tanvald |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Tanvald |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 11. 6. 1990 |
Sídlo: | U Rozvodny 491, Tanvald 46841 |
---|
Činnosti organizací na podporu rekreační a zájmové činnosti |
Činnosti environmentálních a ekologických hnutí |