KLUB ČENKOVICE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KLUB ČENKOVICE s.r.o. (10975373) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 40, 56164 Čenkovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 23. 6. 2021 a je stále aktivní. KLUB ČENKOVICE s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KLUB ČENKOVICE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KLUB ČENKOVICE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 23. 6. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 48858 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 10975373 | |
Jméno: | KLUB ČENKOVICE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 23.6.2021 |
Zapsána dne: | 23.6.2021 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.6.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 40, Čenkovice 56164, Česká republika | 1.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Bystrcká 612/15, Brno 62400, Česká republika | 23.6.2021 - 1.12.2021 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; obory činnosti - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - ubytovací služby - pronájem a půjčování věcí movitých - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti | 1.12.2021 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 23.6.2021 - 1.12.2021 |
jednatel | Josef Dvořák |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2021 |
Adresa | Nad Náhonem 556, 56601 Vysoké Mýto |
jednatel | Libor Černý |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2021 do 1.12.2021 |
Adresa | Čs. armády 237, 53701 Chrudim |
IČO (identifikační číslo): | 10975373 |
---|---|
Jméno: | KLUB ČENKOVICE s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 23. 6. 2021 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 40, Čenkovice 56164 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2021 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 2021 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 15. 11. 2021 |
Člen statutárního orgánu: | Josef Dvořák |
---|
IČO: | 10975373 |
---|---|
Firma: | KLUB ČENKOVICE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Orlicí |
Základní územní jednotka: | Čenkovice |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 6. 2021 |
Sídlo: | 40, Čenkovice 56164 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Ostatní sportovní činnosti |