KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ (64618145) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 1. 1996 KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 1. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 14173 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64618145 | |
Jméno: | KLIMONT, spol. s r. o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.1.1996 |
Zapsána dne: | 3.1.1996 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu Ostrava č.j. 29 Cm 39/2003-7, ze dne 6. 6. 2003, které nabylo právní moci dne 5. 7. 2003, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 8.8.2003 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.1.1996 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | , neuvedeno , Česká republika | 6.9.2002 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkovo nábřeží 27, Moravská Ostrava 70200, Česká republika | 3.1.1996 - 6.9.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, instalace a opravy chladících zařízení | 3.1.1996 - 15.5.2013 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.1.1996 - 15.5.2013 |
jednatel | Karel Klika |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2017 |
Adresa | Alšovo náměstí 530/11, 70800 Ostrava |
jednatel | Karel Klika |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1996 do 9.6.2017 |
Adresa | Alšovo nám. 11/530, Ostrava - Poruba |
jednatel | Aleš Janeček |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1996 do 27.4.2000 |
Adresa | Zelená 55, Ostrava 1 |
jednatel | Josef Čížek |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1996 do 17.12.1998 |
Adresa | Svahová 392, Ostrava - Hošťálkovice |
jednatel | Jaromír Šmiřák |
---|---|
Ve funkci | od 3.1.1996 do 17.12.1998 |
Adresa | čp. 600, Fryčovice |
IČO (identifikační číslo): | 64618145 |
---|---|
Jméno: | KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 1. 1996 |
Sídlo: | Havlíčkovo nábřeží 1544/27, Ostrava 70200 |
---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Klika |
---|
IČO: | 64618145 |
---|---|
Firma: | KLIMONT, spol. s r. o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Moravská Ostrava a Přívoz |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 1. 1996 |
Sídlo: | , Ostrava |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |