KLIKAŘKA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KLIKAŘKA s.r.o. (27202712) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Záhřebská 562/41, 12000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 12. 2004 a je stále aktivní. KLIKAŘKA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KLIKAŘKA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KLIKAŘKA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 12. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 104133 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27202712 | |
Jméno: | KLIKAŘKA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.12.2004 |
Zapsána dne: | 10.12.2004 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 10.12.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Záhřebská 562/41, Praha 12000, Česká republika | 29.12.2021 |
---|---|---|
Adresa: | Hodějovská 515/4, Praha 19800, Česká republika | 2.10.2013 - 29.12.2021 |
Adresa: | Jenišovská 1184/21, Praha 5 , Česká republika | 10.12.2004 - 2.10.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.5.2019 |
přípravné práce pro stavby | 6.2.2006 - 14.5.2019 |
specializované stavební činnosti | 6.2.2006 - 14.5.2019 |
dokončovací stavební práce | 6.2.2006 - 14.5.2019 |
pekařství, cukrářství | 31.12.2004 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a pronajímatelem poskytované základní služby, zajišťující řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 10.12.2004 - 15.3.2006 |
zprostředkování obchodu a služeb | 10.12.2004 - 14.5.2019 |
specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 10.12.2004 - 14.5.2019 |
jednatel | Mykola Karmanov |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2021 |
Adresa | 54, 27744 Zlosyň |
jednatel | Mykola Karmanov |
---|---|
Ve funkci | od 14.5.2019 do 25.8.2021 |
Adresa | Hodějovská 515/4, 19800 Praha |
jednatel | Nina Karmanova |
---|---|
Ve funkci | od 31.10.2005 do 14.5.2019 |
Adresa | , Čerkassy, Chrešatik 225/66 |
jednatel | Nina Yerokhina |
---|---|
Ve funkci | od 10.12.2004 do 31.10.2005 |
Adresa | , Čerkassy, Chrešatik 225/66 |
IČO (identifikační číslo): | 27202712 |
---|---|
Jméno: | KLIKAŘKA s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 12. 2004 |
Celkový počet živností: | 9 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Hodějovská 515/4, Praha 19800 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2004 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 12. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Karmanov |
---|
IČO: | 27202712 |
---|---|
Firma: | KLIKAŘKA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 12. 2004 |
Sídlo: | Záhřebská 562/41, Praha 12000 |
---|
Výroba pekařských a cukrářských výrobků, kromě trvanlivých |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní kompletační a dokončovací práce |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |