KL RINK v. o. s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KL RINK v. o. s. (60933224) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese 12, 51212 Jesenný. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 1994 a je stále aktivní. KL RINK v. o. s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KL RINK v. o. s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KL RINK v. o. s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 10. 3. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 4025 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 60933224 | |
Jméno: | KL RINK v. o. s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 10.3.1994 |
Zapsána dne: | 10.3.1994 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 22.12.2014 | |
Údaje o vzniku společnosti: Veřejná obchodní společnost byla založena společenskou smlou- vou dne 21. února 1994 podle zák. č. 513/91 Sb. | 10.3.1994 - 22.12.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 12, Jesenný 51212, Česká republika | 22.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | 12, Jesenný 51212, Česká republika | 11.7.2002 - 22.12.2014 |
Adresa: | 201, Jesenný 51212, Česká republika | 10.3.1994 - 11.7.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 22.12.2014 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 22.12.2014 |
Truhlářství, podlahářství | 22.12.2014 |
Silniční motorová doprava nákladní - vnitrostátní a mezinárodní | 11.7.2002 - 22.12.2014 |
Sportovní a závodní činnost | 11.7.2002 - 22.12.2014 |
Truhlářství. | 12.6.1997 - 22.12.2014 |
Silniční motorová doprava. | 10.3.1994 - 11.7.2002 |
Zařizování interiérů. | 10.3.1994 - 22.12.2014 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 10.3.1994 - 22.12.2014 |
Člen statutárního orgánu | Ladislav Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 30.5.2024 |
Adresa | 479, 59201 Herálec |
Člen statutárního orgánu | Ing. Karel Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 |
Adresa | 201, 51212 Jesenný |
Člen statutárního orgánu | Ladislav Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 22.12.2014 do 30.5.2024 |
Adresa | 173, 59201 Herálec |
Člen statutárního orgánu | ing. Ladislav Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 12.6.1997 do 22.12.2014 |
Adresa | , Herálec pod Žákovou Horou |
Člen statutárního orgánu | Ing. Karel Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1994 do 22.12.2014 |
Adresa | 201, 51212 Jesenný |
Člen statutárního orgánu | ing. Ladislav Pekař |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.1994 do 12.6.1997 |
Adresa | 201, 51212 Jesenný |
IČO (identifikační číslo): | 60933224 |
---|---|
Jméno: | KL RINK v. o. s. |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 10. 3. 1994 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | 12, Jesenný 51212 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 20. 6. 1995 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 1. 1999 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 3. 1994 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Karel Pekař |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Ladislav Pekař |
IČO: | 60933224 |
---|---|
Firma: | KL RINK v. o. s. |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Semily |
Základní územní jednotka: | Jesenný |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 3. 1994 |
Sídlo: | 12, Jesenný 51212 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Výroba nábytku |
Truhlářské práce |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |