KINSPRO a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KINSPRO a.s. (28209125) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Šťáhlavce 1101/20, 16000 Praha 6. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 12. 2007 a je stále aktivní. KINSPRO a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KINSPRO a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KINSPRO a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 12. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 13202 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28209125 | |
Jméno: | KINSPRO a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 13.12.2007 |
Zapsána dne: | 13.12.2007 | |
Společnost KINSPRO a.s., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Na Šťáhlavce 1101/20, PSČ 160 00, identifikační číslo 28209125, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložka 13202, jako společnost rozdělovaná, byla rozdělena odštěpením se založením jedné nové společností KINSPRO Service s.r.o., se sídlem Praha 6 -Dejvice, Na Šťáhlavce 1101/20, PSČ 160 00, na kterou přešla odštěpovaná část jmění rozdělované společnosti, podle projektu rozdělení odštěpením ze dne 24.7.2017, schváleného valnou hromadou rozdělované společnosti dne 13.9.2017. Rozhodný den rozdělení 1.4.2017. | 1.11.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 13.12.2007 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 20 000 Kč | 99 | 13.12.2007 |
kmenové akcie na jméno | 2 000 Kč | 10 | 13.12.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Šťáhlavce 1101/20, Praha 16000, Česká republika | 20.11.2018 |
---|---|---|
Adresa: | Na Šťáhlavce 1101/20, Praha 16000, Česká republika | 13.12.2007 - 20.11.2018 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 18.2.2016 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.2.2016 |
Zpracování dat, služby databank, správa sítí | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Správa a údržba nemovitostí | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Grafické práce a kresličské práce | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Příprava a vypracování technických návrhů | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Reklamní činnost a marketing | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Velkoobchod | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 13.12.2007 - 18.2.2016 |
místopředseda představenstva | Ing. Allan Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2016 |
Adresa | 132, 76841 Bystřice pod Hostýnem |
místopředseda představenstva | Branislav Ludva MBA |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2016 |
Adresa | Malostranská 117, 74242 Šenov u Nového Jičína |
předseda představenstva | Ing. Michal Bahula |
---|---|
Ve funkci | od 18.2.2016 |
Adresa | Zámecká 583, 76314 Zlín |
člen představenstva | Ing. Michal Bahula |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 18.2.2016 |
Adresa | Zámecká 583, 76314 Zlín |
člen představenstva | Ing. Allan Konečný |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 18.2.2016 |
Adresa | 132, 76841 Bystřice pod Hostýnem |
člen představenstva | Branislav Ludva |
---|---|
Ve funkci | od 23.1.2016 do 18.2.2016 |
Adresa | Malostranská 117, 74242 Šenov u Nového Jičína |
člen představenstva | Branislav Ludva |
---|---|
Ve funkci | od 13.12.2007 do 23.1.2016 |
Adresa | Malostranská 117, 74242 Šenov u Nového Jičína |
IČO (identifikační číslo): | 28209125 |
---|---|
Jméno: | KINSPRO a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 13. 12. 2007 |
Celkový počet živností: | 14 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | Na Šťáhlavce 1101/20, Praha 16000 |
---|
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 11. 2015 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 12. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Michal Bahula |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Allan Konečný |
Člen statutárního orgánu: | Branislav Ludva |
IČO: | 28209125 |
---|---|
Firma: | KINSPRO a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Kaptivní finanční instituce a půjčovatelé peněz, národní soukromé |
Datum vzniku: | 13. 12. 2007 |
Sídlo: | Na Šťáhlavce 1101/20, Praha 16000 |
---|
Příprava tisku a digitálních dat |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Informační činnosti |
Činnosti holdingových společností |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Ostatní vzdělávání j. n. |