King Charles Invest Group s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
King Charles Invest Group s.r.o. (61464465) je Družstvo. Sídlí na adrese Chotěšovská 680/1, 19000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 7. 1994 a je stále aktivní. King Charles Invest Group s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o King Charles Invest Group s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro King Charles Invest Group s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 7. 1994 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 218253 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61464465 | |
Jméno: | "Stavební bytové družstvo Výhoda" | |
Právní forma: | Družstvo | 29.7.1994 |
Zapsána dne: | 29.7.1994 | |
Usnesením ustavující schůze družstva konané dne 22.6.1994 osvědčené notářským zápisem sepsaným JUDr.Blankou Čechovou, notářkou se sídlem Praha 6,Čkalova 18 pod čj. N 193/94,NZ 160/94 bylo schváleno ustavení družstva a zároveň byly schváleny stanovy družstva | 29.7.1994 - 14.11.2013 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.11.2013 | |
Základní kapitál | 50 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 29.7.1994 - 14.11.2013 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Chotěšovská 680/1, Praha 19000, Česká republika | 20.9.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Ječná 518/32, Praha 12000, Česká republika | 2.1.2019 - 20.9.2022 |
Adresa: | Podskalská 1512/22, Praha 12800, Česká republika | 24.2.2017 - 2.1.2019 |
Adresa: | Neklanova 148/34, Praha 12800, Česká republika | 29.7.2015 - 24.2.2017 |
Adresa: | Neklanova 148/34, Praha 2 12000, Česká republika | 15.8.2002 - 14.11.2013 |
Adresa: | Kotorská 1580, Praha 4 , Česká republika | 29.7.1994 - 15.8.2002 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) Úprava nerostů, dobývání rašeliny a bahna Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků Pěstitelské pálení Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků Výroba a opravy obuvi, brašnářského a sedlářského zboží Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukově-obrazových záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv Výroba chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a kosmetických přípravků Výroba hnojiv Výroba plastových a pryžových výrobků Výroba a zpracování skla Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků Broušení technického a šperkového kamene Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků Umělecko-řemeslné zpracování kovů Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů Výroba měřicích, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů a zařízení Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí Výroba neelektrických zařízení pro domácnost Výroba strojů a zařízení Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií Stavba a výroba plavidel Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních prostředků Výroba a opravy čalounických výrobků Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků Výroba zdravotnických prostředků Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobků z papíru, výroba bižuterie, kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu Provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Sklenářské práce, rámování a paspartování Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím Údržba motorových vozidel a jejich příslušenství Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě Zasilatelství a zastupování v celním řízení Ubytovací služby Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Činnost informačních a zpravodajských kanceláří Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Testování, měření, analýzy a kontroly Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling Fotografické služby Překladatelská a tlumočnická činnost Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží Poskytování technických služeb Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětů kulturní povahy, výrobků jemné mechaniky, optických přístrojů a měřidel Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Poskytování služeb pro rodinu a domácnost Výroba, obchod a služby jinde nezařazené | 20.9.2022 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.1.2019 - 20.9.2022 |
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 14.11.2013 - 2.1.2019 |
- pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor | 14.11.2013 - 2.1.2019 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 29.7.2009 - 14.11.2013 |
realitní činnost | 15.8.2002 - 29.7.2009 |
zajišťování bytových potřeb svých členů | 15.8.2002 - 14.11.2013 |
pronájem bytů a nebytových prostor | 29.7.1994 - 15.8.2002 |
výstavba bytů a nebytových prostor do vlastnictví členů a jiných osob | 29.7.1994 - 14.11.2013 |
jednatel | Petro Koto |
---|---|
Ve funkci | od 25.1.2023 |
Adresa | Stroitelej 12/3 , Cherson |
jednatel | Arturas Peslikas |
---|---|
Ve funkci | od 30.11.2022 do 25.1.2023 |
Adresa | Naujoji Vilnia Arimu Sodu 3/30 , Vilnius |
jednatel | Julija Kobzeva |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2022 do 30.11.2022 |
Adresa | Nechvílova 1830/18, 14800 Praha |
jednatel | Andrey Sachkov |
---|---|
Ve funkci | od 2.1.2019 do 20.9.2022 |
Adresa | Na Poštolce 319, 28163 Vyžlovka |
jednatel | Dmitry Usachev |
---|---|
Ve funkci | od 27.4.2017 do 2.1.2019 |
Adresa | 108, 25065 Sedlec |
jednatel | Lidia Usacheva |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 2.1.2019 |
Adresa | 108, 25065 Sedlec |
jednatel | Iurii Ivanov |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2015 do 2.1.2019 |
Adresa | Zvezdinka 5-158 , Nižnyj Novgorod |
jednatel | Vitalij Rozstalnyj |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2015 do 27.4.2017 |
Adresa | Babákova 2159/20, 14800 Praha |
jednatel | Vitalij Rozstalnyj |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2015 do 27.4.2017 |
Adresa | Babákova 2159/20, 14800 Praha |
jednatel | Evgenia Sakharova |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 29.7.2015 |
Adresa | Anny Rybníčkové 2611/8, 15500 Praha |
jednatel | Yury Ivanov |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 29.7.2015 |
Adresa | Zvezdinka 5-158, Nižnyj Novgorod |
jednatel | Yury Ivanov |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2013 do 29.7.2015 |
Adresa | Zvezdinka 5-158, Nižnyj Novgorod |
předseda družstva | Evgenia Sakharova |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2011 do 26.9.2011 |
Adresa | Anny Rybníčkové 2611/8, 15500 Praha 5 |
předseda družstva | Timofey Usachev |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2009 do 23.2.2011 |
Adresa | Tigridova 1498/15, 14000 Praha 4 |
předseda družstva | Olga Valentinovna Stavrovskaja |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2004 do 29.7.2009 |
Adresa | Staňkova 268/27, Praha 4 |
předseda a člen představenstva | Janka Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2002 do 2.4.2004 |
Adresa | Za zelenou liškou 5, Praha 4 |
místopředseda a člen představenstva | Ing. Bohumír Majer |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2002 do 2.4.2004 |
Adresa | Karla Steinera 869/40, Plzeň |
předseda družstva | Olga Valentinovna Stavroskaja |
---|---|
Ve funkci | od 2.4.2004 do 2.4.2004 |
Adresa | Staňkova 268/27, Praha 4 |
Člen představenstva | Ing. Bohumír Majer |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1994 do 15.8.2002 |
Adresa | Klostermannova 1, Plzeň |
Člen představenstva | Janka Hoffmannová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.1994 do 15.8.2002 |
Adresa | M.Cibulkové 1 b, Praha 4 |
IČO (identifikační číslo): | 61464465 |
---|---|
Jméno: | King Charles Invest Group s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 29. 7. 1994 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ječná 518/32, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 4. 2016 |
Zánik oprávnění | 7. 1. 2019 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 3. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Andrey Sachkov |
---|
IČO: | 61464465 |
---|---|
Firma: | King Charles Invest Group s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 18 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 7. 1994 |
Sídlo: | Chotěšovská 680/1, Praha 19000 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |