Kielar elektro s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kielar elektro s.r.o. "^v likvidaci"^ (26832950) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Raisova 2124, 73801 Frýdek-Místek. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 12. 5. 2004 Kielar elektro s.r.o. "^v likvidaci"^ má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Kielar elektro s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kielar elektro s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 12. 5. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26976 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26832950 | |
Jméno: | Kielar elektro s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 12.5.2004 |
Zapsána dne: | 12.5.2004 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 7 Cm 112/2020-18, ze dne 28. 8. 2020, které nabylo právní moci dne 10. 10. 2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 21.12.2020 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.2016 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.5.2004 - 10.10.2016 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Raisova 2124, Frýdek-Místek 73801, Česká republika | 10.10.2016 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
montáže, opravy, revize azkoušky elektrických zařízení | 10.10.2016 - 12.12.2019 |
zámečnictví, nástrojářství | 10.10.2016 - 12.12.2019 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.10.2016 - 12.12.2019 |
- montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 24.1.2013 - 10.10.2016 |
- zámečnictví, nástrojářství | 24.1.2013 - 10.10.2016 |
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 24.1.2013 - 10.10.2016 |
montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 12.5.2004 - 24.1.2013 |
výroba rozvaděčů nízkého napětí | 12.5.2004 - 24.1.2013 |
specializovaný maloobchod | 12.5.2004 - 24.1.2013 |
zámečnictví | 12.5.2004 - 24.1.2013 |
Jednatel | Helena Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 |
Adresa | Raisova 2076, 73801 Frýdek-Místek |
Jednatel | Zdeněk Vašek |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2016 |
Adresa | 464, 73904 Morávka |
jednatel | Helena Vašková |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 10.10.2016 |
Adresa | Raisova 2076, 73801 Frýdek-Místek |
jednatel | Zdeněk Vašek |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2013 do 10.10.2016 |
Adresa | 464, 73904 Morávka |
Jednatel | Jan Kielar |
---|---|
Ve funkci | od 12.5.2004 do 24.1.2013 |
Adresa | Raisova 2036, 73801 Frýdek-Místek |
IČO: | 26832950 |
---|---|
Firma: | Kielar elektro s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Frýdek-Místek |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 12. 5. 2004 |
Sídlo: | Raisova 2124, Frýdek-Místek 73801 |
---|
Výroba zámků a kování |
Výroba ostatních elektrických zařízení |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |