KHARKHUR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KHARKHUR s.r.o. (26086131) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 48, 37401 Trhové Sviny. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 3. 2005 KHARKHUR s.r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KHARKHUR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KHARKHUR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 21. 3. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 13149 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26086131 | |
Jméno: | KHARKHUR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 21.3.2005 |
Zapsána dne: | 21.3.2005 |
Základní kapitál | 210 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.3.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 48, Trhové Sviny 37401, Česká republika | 11.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | 48, Otěvěk 37401, Česká republika | 21.3.2005 - 11.11.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 9.10.2009 |
dokončovací stavební práce | 21.3.2005 - 9.10.2009 |
jednatel | Yakov Kharkhurin |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 |
Adresa | Harav kook 19/3, Beer Sheva |
jednatel | Zinaida Kharkhurin |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.2009 |
Adresa | Harav kook 19/3, Beer Sheva |
jednatel | Yakov Kharkhurin |
---|---|
Ve funkci | od 27.3.2008 do 9.10.2009 |
Adresa | Harav kook 19/3, Beer Sheva |
jednatel | Jakub Dibala |
---|---|
Ve funkci | od 23.8.2007 do 27.3.2008 |
Adresa | Velké náměstí 3, 38301 Prachatice |
jednatel | Gejza Dibala |
---|---|
Ve funkci | od 21.3.2005 do 23.8.2007 |
Adresa | Sokolovská 569, 38301 Prachatice |
IČO: | 26086131 |
---|---|
Firma: | KHARKHUR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | České Budějovice |
Základní územní jednotka: | Trhové Sviny |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 21. 3. 2005 |
Sídlo: | 48, Trhové Sviny 37401 |
---|
Kompletační a dokončovací práce |