Kfeláček, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kfeláček, z.s. (09926976) je Spolek. Sídlí na adrese 64, 36301 Ostrov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 3. 2021 Kfeláček, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kfeláček, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kfeláček, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 10. 3. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 9795 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09926976 | |
Jméno: | Kfeláček, z.s. | |
Právní forma: | Spolek | 10.3.2021 |
Zapsána dne: | 10.3.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 64, Ostrov 36301, Česká republika | 10.3.2021 |
---|
Místopředseda výboru | Miroslav Gurega |
---|---|
Ve funkci | od 28.1.2023 |
Adresa | 71, 36301 Ostrov |
Předseda výboru | Kateřina Guregová |
---|---|
Ve funkci | od 23.6.2022 |
Adresa | 71, 36301 Ostrov |
Pokladník spolku | Petr Budai |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2021 do 25.3.2024 |
Adresa | 87, 36301 Ostrov |
Místopředseda výboru | Pavla Duchoslavová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2021 do 28.1.2023 |
Adresa | 103, 36301 Ostrov |
Předseda výboru | Kateřina Guregová |
---|---|
Ve funkci | od 10.3.2021 do 23.6.2022 |
Adresa | Masarykova 671, 36301 Ostrov |
IČO: | 09926976 |
---|---|
Firma: | Kfeláček, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Ostrov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 10. 3. 2021 |
Sídlo: | 64, Ostrov 36301 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |