KERIS HK a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KERIS HK a.s. (25254022) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Krakovská 1327/13, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 7. 1996 a je stále aktivní. KERIS HK a.s. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KERIS HK a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KERIS HK a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 25. 7. 1996 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25238 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25254022 | |
Jméno: | KERIS, Hradec Králové, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 25.7.1996 |
Zapsána dne: | 25.7.1996 | |
Valná hromada společnosti rozhodla dne 21.9.2005 o snížení základního kapitálu takto: 1. Důvod snížení základního kapitálu a jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje, protože společnost vlastní 56 kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 10 0.000,- Kč. Akcie nabyla v souladu s ustanovením § 156 odst. 4 ObchZ, a tyto akcie nemůže zcizit. 2. Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál se snižuje o 5.600.000,- Kč (slovy pět miliónů šest set tisíc korun českých) tj. z původní výše 26.500.000,- Kč na výši 20.900.000,- Kč. 3. Způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie, které má ve svém majetku. Snížení bude provedeno v souladu s ustanovením § 213 odst. 2 ObchZ, a to zničením 56 kusů kmenových akc ií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, vydaných v listinné podobě, poté co bude proveden zápis snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku. | 18.10.2005 - 2.3.2006 | |
Dle smlouvy o fúzi ze dne 2.7.2004 převzala obchodní společnost KERIS, Hradec Králové, a.s. jako nástupnická společnost jmění zanikající společnosti KERIS a.s. se sídlem Hradec Králové, Okružní 1144, PSČ 500 03, identifikační číslo 601 12 361, zapsané v o ddílu B, vložce 1054 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové. | 6.9.2004 |
Základní kapitál | 20 900 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 2.3.2006 | |
Základní kapitál | 26 500 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 25.7.1996 - 2.3.2006 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 208 | 2.3.2006 |
Akcie na jméno | 50 000 Kč | 2 | 6.9.2004 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 264 | 6.9.2004 - 2.3.2006 |
Akcie na jméno | 100 000 Kč | 265 | 11.8.1997 - 6.9.2004 |
Akcie na majitele | 100 000 Kč | 265 | 25.7.1996 - 11.8.1997 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Krakovská 1327/13, Praha 11000, Česká republika | 3.3.2020 |
---|---|---|
Adresa: | Okružní 1144/19, Hradec Králové 50003, Česká republika | 12.12.2014 - 3.3.2020 |
Adresa: | Okružní 1144, Hradec Králové 50003, Česká republika | 25.7.1996 - 12.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 6.3.2012 |
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 6.3.2012 |
vodoinstalatérství | 6.3.2012 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 6.3.2012 |
Recepční služby | 19.5.2004 - 6.3.2012 |
výroba strojů a zařízení pro využití mechanické energie | 27.7.2001 - 19.5.2004 |
testování, měření a analýzy | 27.7.2001 - 19.5.2004 |
velkoobchod | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
specializovaný maloobchod | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
poskytování technických služeb | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
správa a údržba nemovitostí | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
zprostředkování obchodu | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
činnost technických poradců v oblasti ochrany životního prostředí | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
zprostředkování služeb | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci | 27.7.2001 - 6.3.2012 |
recepční služby | 1.6.2000 - 27.7.2001 |
rozvod plynu | 29.7.1998 - 6.3.2012 |
rozvod elektřiny | 29.7.1998 - 6.3.2012 |
rozvod tepla | 29.7.1998 - 6.3.2012 |
provozování mateřské školy | 11.8.1997 - 29.7.1998 |
truhlářství | 11.8.1997 - 1.6.2000 |
podniky zajišťující ostrahu majetku a osob | 11.8.1997 - 1.6.2000 |
zednictví | 11.8.1997 - 1.6.2000 |
zprostředkování obchodní činnosti | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
stavba strojů s mechanickým pohonem | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
laboratorní činnost v oblasti vodního hospodářství | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
úklidové služby | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
zprostředkování služeb v oblasti údržby budov | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
konzultační a poradenská činnost v oblasti ochrany životního prostředí | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
konzultační a poradenská činnost v oboru zabezpečování metrologie a normalizací | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
podnikání na úseku bezpečnosti práce a hygieny | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
provádění mechanických a klimatických zkoušek a výkon nasazování měřidel | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
pronájem strojů a technických zařízení | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
překládkové práce pomocí mechanizační techniky | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
podnikání v oblasti chemické laboratoře | 11.8.1997 - 27.7.2001 |
zámečnictví | 11.8.1997 - 19.5.2004 |
kovoobráběčství | 11.8.1997 - 19.5.2004 |
silniční motorová doprava osobní | 11.8.1997 - 19.5.2004 |
vodoinstalatérství | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
provozování vodovodů a kanalizací | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
silniční motorová doprava nákladní | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
vedení účetnictví | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení | 11.8.1997 - 6.3.2012 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.7.1996 - 27.7.2001 |
předseda správní rady | Ing. Pavel Jurga |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2017 |
Adresa | Cacovická 1613/40, 61400 Brno |
statutární ředitel | Ing. Pavel Jurga |
---|---|
Ve funkci | od 27.2.2017 do 1.1.2021 |
Adresa | Cacovická 1613/40, 61400 Brno |
místopředseda představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
Člen představenstva | Eva Handlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
Člen představenstva | Eva Handlová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
místopředseda představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 do 27.2.2017 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 22.10.2015 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
místopředseda představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 22.10.2015 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
Člen představenstva | Eva Handlová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 22.10.2015 |
Adresa | Bezručova 1496/74, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 12.12.2014 do 22.10.2015 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 12.12.2014 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
místopředseda představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 12.12.2014 |
Adresa | Bezručova 1496, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Eva Handlová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 12.12.2014 |
Adresa | Bezručova 1496, 50002 Hradec Králové |
člen představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 1.10.2010 do 12.12.2014 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
Místopředseda představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2005 do 1.10.2010 |
Adresa | Bezručova 1496, 50002 Hradec Králové 2 |
Členka představenstva | Eva Handlová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2005 do 1.10.2010 |
Adresa | Bezručova 1496, 50002 Hradec Králové |
Předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 1.10.2010 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
Členka představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 31.5.2010 do 1.10.2010 |
Adresa | Mezi Mosty 1844, 53003 Pardubice |
Předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2005 do 31.5.2010 |
Adresa | Zelenobranská 2, Pardubice |
Členka představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2005 do 31.5.2010 |
Adresa | Zelenobranská 2, 53002 Pardubice |
Předseda představenstva | Ing. Bohumil Kos |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1996 do 15.12.2005 |
Adresa | Zelenobranská 2, Pardubice |
Členka představenstva | Ing. Helena Kosová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1999 do 15.12.2005 |
Adresa | Zelenobranská 2, 53002 Pardubice |
Členka představenstva | Eva Handlová |
---|---|
Ve funkci | od 23.9.1999 do 15.12.2005 |
Adresa | Bezručova 1496, 50002 Hradec Králové |
Místopředseda představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 1.6.2000 do 15.12.2005 |
Adresa | Bezručova 1496, 50002 Hradec Králové 2 |
Člen představenstva | František Handl |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1997 do 1.6.2000 |
Adresa | Bezručova 1496, Hradec Králové 2 |
Člen představenstva | Ing. Tomáš Bláha |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1996 do 23.9.1999 |
Adresa | Smiřická 248, Hradec Králové |
Člen představenstva | Ing. Libor Bárta |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.1996 do 23.9.1999 |
Adresa | Ležáků 354, Pardubice |
Člen představenstva | Ing. Karel Strobl |
---|---|
Ve funkci | od 11.8.1997 do 23.9.1999 |
Adresa | Kosmonautů 1278, Přelouč |
IČO (identifikační číslo): | 25254022 |
---|---|
Jméno: | KERIS HK a.s. |
Právní forma podnikání: | Akciová společnost |
Vznik první živnosti: | 25. 7. 1996 |
Celkový počet živností: | 39 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Krakovská 1327/13, Praha 11000 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1996 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 11. 9. 2017 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 20. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 20. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 20. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 20. 12. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 5. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 14. 4. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 2. 9. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 10. 1996 |
Zánik oprávnění | 26. 3. 2002 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 1. 7. 2001 |
Ukončení oprávnění | 31. 8. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 11. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 11. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 11. 4. 2001 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 13. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 1997 |
Zánik oprávnění | 11. 10. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 15. 9. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 8. 1996 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 9. 1996 |
Zánik oprávnění | 10. 5. 2000 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 7. 1996 |
Zánik oprávnění | 15. 7. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Pavel Jurga |
---|
IČO: | 25254022 |
---|---|
Firma: | KERIS HK a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 7. 1996 |
Sídlo: | Krakovská 1327/13, Praha 11000 |
---|
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Pronájem vlastních nebo pronajatých nemovitostí s nebytovými prostory |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Poradenství v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci |
Poradenství v oblasti požární ochrany |
Ostatní úklidové činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |