KEN System v.o.s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KEN System v.o.s., v likvidaci (48290424) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Albrechtice v Jizerských horách. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 1993 KEN System v.o.s., v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o KEN System v.o.s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KEN System v.o.s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 28. 5. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 4158 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 48290424 | |
Jméno: | KEN System v.o.s. | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 28.5.1993 |
Zapsána dne: | 28.5.1993 | |
Městským úřadem Tanvald, živnostenským odborem, bylo oznámeno, že dne 31. 3. 2024 zaniklo společnosti poslední živnostenské oprávnění. | 3.4.2024 - 3.4.2024 | |
Společnost byla rozhodnutím valné hromady konané dne 20.12.2023 zrušena a vstoupila do likvidace, a to ke dni 31.12.2023. Společnost vyzývá všechny své věřitele, aby přihlásili své pohledávky ve lhůtě 3 měsíců a 2 týdnů ode dne následujícího po dni zveřejnění tohoto zápisu v obchodním rejstříku. | 3.1.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jiřetín p. Bukovou , Albrechtice v Jiz. horách , Česká republika | 27.4.2004 |
---|---|---|
Adresa: | Jiřetín p.Bukovou č.75 , Albrechtice v Jiz. horách , Česká republika | 28.5.1993 - 27.4.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
poskytování software (prodej hotových programů, vyhotovování programů na zakázku) | 28.5.1993 - 3.4.2024 |
nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné | 28.5.1993 - 3.4.2024 |
Společník | Josef Němec |
---|---|
Ve funkci | od 11.5.2018 |
Adresa | 707, 46871 Lučany nad Nisou |
Společník | Ing. Miroslav Evják |
---|---|
Ve funkci | od 8.12.2022 |
Adresa | 136, 46843 Jiřetín pod Bukovou |
Společník | Ing. Miloslav Koldovský |
---|---|
Ve funkci | od 17.12.2022 |
Adresa | 107, 46843 Jiřetín pod Bukovou |
Společník | Ing. Miloslav Koldovský |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1993 do 17.12.2022 |
Adresa | Jiřetín pod Bukovou č.107 , Albrechtice v Jiz. horách |
Společník | Ing. Miroslav Evják |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1993 do 8.12.2022 |
Adresa | Jiřetín pod Bukovou č.109 , Albrechtice v Jiz. horách |
Společník | Josef Němec |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1993 do 11.5.2018 |
Adresa | Údolní 1111, 46851 Smržovka |
Společník | Ing. Josef Kucin |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1993 do 27.4.2004 |
Adresa | Jiřetín pod Bukovou č.75 , Albrechtice v Jiz. horách |
IČO: | 48290424 |
---|---|
Firma: | KEN System v.o.s., v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Jablonec nad Nisou |
Základní územní jednotka: | Albrechtice v Jizerských horách |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 5. 1993 |
Sídlo: | , Albrechtice v Jizerských horách |
---|
Maloobchod s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti informačních technologií |