Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. (44960972) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kubíčkova 875/15, 63500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 16. 12. 1991 Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 16. 12. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 3989 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44960972 | |
Jméno: | Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 16.12.1991 |
Zapsána dne: | 16.12.1991 | |
Způsob zřízení: Společenskou smlouvou o založení společnosti s ručením omezeným uzavřenou dne 03.12.1991. | 16.12.1991 | |
Kmenové jmění společnosti činí 100.000,- Kčs. | 16.12.1991 - 9.11.1995 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků činí 50.000,- Kčs. | 16.12.1991 - 9.11.1995 | |
Podepisování : K názvu společnosti připojí svůj podpis kterýkoliv ze společníků . | 16.12.1991 - 9.11.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.11.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kubíčkova 875/15, Brno 63500, Česká republika | 18.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kubíčkova 15, Brno , Česká republika | 13.1.1997 - 18.10.2016 |
Adresa: | Vranovská 27, Brno , Česká republika | 16.12.1991 - 13.1.1997 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 30.11.2009 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.11.1995 - 30.11.2009 |
zprostředkovatelská činnost | 9.11.1995 - 30.11.2009 |
- obchodní činnost s náhradními díly a příslušenstvím pro motocykly a automobily - servisní a zprostředkovatelská činnost - činnost uvedené shora jak v tuzemsku, tak i ve vztahu k zahraničně obchodní činnosti | 16.12.1991 - 9.11.1995 |
jednatel | Miroslav Vecheta |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2016 |
Adresa | Kubíčkova 875/15, 63500 Brno |
jednatel | Miroslav Vecheta |
---|---|
Ve funkci | od 21.5.1997 do 18.10.2016 |
Adresa | Kubíčkova 15, 63500 Brno |
jednatel | Miroslav Vecheta |
---|---|
Ve funkci | od 9.11.1995 do 21.5.1997 |
Adresa | Vranovská 27, Brno |
president | Friedrich Kellinger |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1991 do 9.11.1995 |
Adresa | Wienerstrasse 17 , Langenzersdorf Rakousko |
ředitel | Miroslav Vecheta |
---|---|
Ve funkci | od 16.12.1991 do 9.11.1995 |
Adresa | Vranovská 27, Brno |
IČO: | 44960972 |
---|---|
Firma: | Kellinger & Vecheta, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Bystrc |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 12. 1991 |
Sídlo: | Kubíčkova 875/15, Brno 63500 |
---|
Obchod s díly a příslušenstvím pro motorová vozidla, kromě motocyklů |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |