Keibel Maschinenbau s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Keibel Maschinenbau s.r.o. (42384028) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 147, 38601 Radošovice. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 11. 1991 a je stále aktivní. Keibel Maschinenbau s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Keibel Maschinenbau s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Keibel Maschinenbau s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Českých Budějovicích | 6. 11. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1067 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42384028 | |
Jméno: | BISO spol. s r. o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.11.1991 |
Zapsána dne: | 6.11.1991 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 25.7.2014 - 22.9.2016 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 25.7.2014 | |
Obchodní společnost BISO - Keibel s.r.o. se sídlem Radošovice 147, 386 01 Strakonice, IČ 423 84 028 převzala jmění a je univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé obchodní společnosti STS STRAKONICE, akciová společnost se sídlem Radošovice 80, PSČ 386 81, IČ 490 50 940, zapsané dosud v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu B, vložce 595, když na ni přešlo jmění zrušené a zaniklé společnosti. | 1.10.2005 | |
Jménem společnosti jedná jednatel pan Dr. Ing. Jaroslav Kinkor, bytem Strakonice, NA Ohradě 523. Za společnost podepisuje tak, že k písemnému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis. | 23.11.1994 - 26.1.1995 | |
JMénem společnosti jednají tři jednatelé, a to pan | 7.1.1993 - 7.1.1993 | |
Jménem společnosti jednají tři jednatelé, a to pan Dr.Wolfram Wessely samostatně, pan Ing.Günter Zentsch společně s jiným jednatelem a pan Dr.Ing.Jaroslav Kinkor společně s jiným jednatelem nebo prokuristou. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis oprávnění jednatelé samostatně, popřípadě společně. | 7.1.1993 - 23.11.1994 | |
Kmenové jmění společnosti činí 850.000,-Kčs, slovy osmsetpadesáttisíc korun čsl. Jeho splacení oběma jednateli po 25.000,-DEM bylo proká- záno. | 7.1.1993 - 23.11.1994 | |
Datum sepsání notářského zápisu 26. 9. 1991. Společnost zastupují jednatelé a to: pan Wolfram Wessely samostatně a pan Ing. Günter Zentsch společně. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu společnosti připojí svůj podpis pan Wolfram Wessely samostatně nebo pánové Wolfram Wessely a Ing. Günter Zentsch společně. Kmenové jmění společnosti činí 850. 000,- Kčs, slovy osmsetpadesáttisíc korun čsl. Jeho splacení oběma jednateli po 25. 000,- DEM bylo prokázáno. | 6.11.1991 - 7.1.1993 |
Základní kapitál | 17 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 19.4.2003 | |
Základní kapitál | 5 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.10.2001 - 19.4.2003 | |
Základní kapitál | 3 850 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.10.2000 - 10.10.2001 | |
Základní kapitál | 2 850 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 27.9.1999 - 18.10.2000 | |
Základní kapitál | 1 850 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.11.1998 - 27.9.1999 | |
Základní kapitál | 1 350 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 15.4.1998 - 11.11.1998 | |
Základní kapitál | 850 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 23.11.1994 - 15.4.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 147, Radošovice 38601, Česká republika | 22.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | 147, Radošovice 38601, Česká republika | 10.10.2001 - 22.9.2016 |
Adresa: | , Strakonice, Areál STS , Česká republika | 8.7.1998 - 10.10.2001 |
Adresa: | , Strakonice, Areál STS , Česká republika | 7.1.1993 - 8.7.1998 |
Adresa: | , Vodňany, ČSFR , Česká republika | 6.11.1991 - 7.1.1993 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 21.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v jejím rámci následující obory činnosti: - Velkoobchod a maloobchod - Pronájem a půjčování věcí movitých - Výroba strojů a zařízení | 20.3.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a v jejím rámci následující obory činnosti: - Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny a nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí | 20.3.2024 - 21.3.2024 |
silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 25.7.2014 - 20.3.2024 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 10.1.2011 |
obráběčství | 10.1.2011 |
zámečnictví, nástrojářství | 10.1.2011 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 10.1.2011 - 20.3.2024 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny | 10.1.2011 - 25.7.2014 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 15.1.2008 - 10.1.2011 |
opravy silničních vozidel | 15.1.2008 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 15.1.2008 - 10.1.2011 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 15.1.2008 - 10.1.2011 |
silniční motorová doprava nákladní | 15.1.2008 - 10.1.2011 |
kovoobráběčství | 15.4.1998 - 10.1.2011 |
zámečnictví | 15.4.1998 - 10.1.2011 |
2. Kovoobrábění | 7.1.1993 - 15.4.1998 |
3. Stavba strojů s mechanickým pohonem | 7.1.1993 - 19.4.2003 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 7.1.1993 - 10.1.2011 |
- výroba a distribuce strojů a zařízení všeho druhu - společnost může činit veškeré úkony, které podporují účel podnikání v tomto rámci se může účastnit na jiných podnicích - společnost může zřizovat pobočky v tuzemsku a v zahraničí | 6.11.1991 - 7.1.1993 |
jednatel | Ing. Stanislav Archleb |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Sirkařská 978, 34201 Sušice |
jednatel | Ing. Roman Hajský |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Palackého 873, 34101 Horažďovice |
jednatel | Ing. Jaromír Král |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2024 |
Adresa | Gen. Lišky 1020/11, 32600 Plzeň |
jednatel | Ing. Jiří Obrusník |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2022 do 20.3.2024 |
Adresa | Ovčárecká 268, 28002 Kolín |
jednatel | Ing. Miroslava Keibel MBA |
---|---|
Ve funkci | od 2.2.2024 do 20.3.2024 |
Adresa | 357, 38601 Strakonice |
jednatel | Andrea Susanne Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 23.2.2023 do 20.3.2024 |
Adresa | Einener Dorfbauerschaft 35 , Warendorf |
jednatel | Ingo Detlef Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2018 do 2.2.2024 |
Adresa | Am Nordhang 23 , Bissendorf |
jednatel | Andrea Susanne Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 24.1.2018 do 23.2.2023 |
Adresa | Horststraβe 8 , Bad Essen |
jednatel | Ing. Jiří Obrusník |
---|---|
Ve funkci | od 1.3.2018 do 9.7.2022 |
Adresa | Svobody 355/31, 74723 Bolatice |
jednatel | Ing. Miroslava Keibel MBA |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 24.1.2018 |
Adresa | 357, 38601 Strakonice |
jednatel | Detlef Udo Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 25.7.2014 do 22.9.2016 |
Adresa | 357, 38601 Strakonice |
jednatel | Detlef Udo Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2008 do 25.7.2014 |
Adresa | 357, 38601 Strakonice |
jednatel | Ing. Miroslava Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 15.1.2008 do 25.7.2014 |
Adresa | 357, 38601 Strakonice |
jednatel | Ing. Miroslava Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 10.6.2005 do 15.1.2008 |
Adresa | Mládežnická 1238, 38601 Strakonice |
jednatel | Detlef Udo Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2001 do 15.1.2008 |
Adresa | Na Ohradě 92, 38601 Strakonice |
Jednatel | Ing. Radomír Šindelář |
---|---|
Ve funkci | od 10.10.2001 do 10.6.2005 |
Adresa | Spojařů 1250, 38601 Strakonice |
Jednatel | Mgr. Jaroslava Prokopová |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1998 do 10.6.2005 |
Adresa | Bavorova 122, 38601 Strakonice |
Jednatel | Ing. Jan Kratochvíl |
---|---|
Ve funkci | od 15.4.1998 do 19.4.2003 |
Adresa | Nádražní 406, 38601 Strakonice |
jednatel | Detlef Udo Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 26.1.1995 do 10.10.2001 |
Adresa | Na Ohradě 92, 38601 Strakonice |
jednatel | Dr.Ing. Jaroslav Kinkor |
---|---|
Ve funkci | od 7.1.1993 do 15.4.1998 |
Adresa | Na ohradě 523, 38601 Strakonice |
jednatel | Ing. Günter Zentsch |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1991 do 23.11.1994 |
Adresa | Fr.-Wolf-Str. 18 , Bautzen 0-8600, SRN |
zakládající člen společnosti | Biso Gmbh Maschinenfabrik |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1991 do 23.11.1994 |
Adresa | Ladestrasse 3-9 , Rödinghausen-Bruchmühlen, SRN |
jednatel | Wolfram Wessely |
---|---|
Ve funkci | od 6.11.1991 do 23.11.1994 |
Adresa | Heithöfen 1b , 4515 Bad Essen, SRN |
společník | Detlef Udo Keibel |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1994 do 23.11.1994 |
Adresa | Ubrichstrasse 4 , 4516 Bissendorf |
společník | Helmut Engelbrecht |
---|---|
Ve funkci | od 23.11.1994 do 23.11.1994 |
Adresa | BAbel 6 , 32361 Preussisch-Oldendorf |
IČO (identifikační číslo): | 42384028 |
---|---|
Jméno: | Keibel Maschinenbau s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 6. 11. 1991 |
Celkový počet živností: | 13 |
Aktivních živností: | 6 |
Sídlo: | 147, Radošovice 38601 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2006 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1992 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 11. 1991 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 2. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 11. 1. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 16. 3. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 31. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 11. 1991 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Archleb |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Roman Hajský |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jaromír Král |
IČO: | 42384028 |
---|---|
Firma: | Keibel Maschinenbau s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Strakonice |
Základní územní jednotka: | Radošovice |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 6. 11. 1991 |
Sídlo: | 147, Radošovice 38601 |
---|
Obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |
Výroba ostatních kovodělných výrobků |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely j. n. |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |
Silniční nákladní doprava |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |