Kbely - náš domov, spolek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kbely - náš domov, spolek (02646196) je Spolek. Sídlí na adrese Bakovská 472/18, 19700 Praha 9. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 3. 2014 Kbely - náš domov, spolek má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kbely - náš domov, spolek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kbely - náš domov, spolek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 3. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 58415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02646196 | |
Jméno: | Kbely - náš domov, spolek | |
Právní forma: | Spolek | 6.3.2014 |
Zapsána dne: | 6.3.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 7 | 6.3.2014 | |
Počet členů kontrolní komise: 3 | 6.3.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Bakovská 472/18, Praha 19700, Česká republika | 6.3.2014 |
---|
předseda výkonné rady | Pavel Žďárský |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 |
Adresa | Bakovská 472/18, 19700 Praha |
Místopředseda výkonné rady | Vladimír Olmr |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 |
Adresa | Sojovická 161/19, 19700 Praha |
Místopředseda výkonné rady | Ivana Šestáková |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 |
Adresa | Bakovská 184/14, 19700 Praha |
Člen výkonné rady | Leoš Biskup |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 |
Adresa | Toužimská 108/39, 19700 Praha |
Člen výkonné rady | Josef Nykles |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 |
Adresa | Sychrovská 582/6, 19700 Praha |
Člen výkonné rady | Miroslav Šimek |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 do 10.1.2024 |
Adresa | Semilská 531/26, 19700 Praha |
Člen výkonné rady | Jindřich Petrnoušek |
---|---|
Ve funkci | od 6.3.2014 do 25.2.2016 |
Adresa | Toužimská 660/77, 19700 Praha |
IČO: | 02646196 |
---|---|
Firma: | Kbely - náš domov, spolek |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Extra-Regio |
Základní územní jednotka: | Praha 19 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 6. 3. 2014 |
Sídlo: | Bakovská 472/18, Praha 19700 |
---|
Činnosti ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů j. n. |