KAVSAR s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAVSAR s.r.o. (27582965) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese , Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 27. 7. 2006 a je stále aktivní. KAVSAR s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KAVSAR s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAVSAR s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 27. 7. 2006 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 115062 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27582965 | |
Jméno: | KAVSAR s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 27.7.2006 |
Zapsána dne: | 27.7.2006 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 21.8.2014 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 21.8.2014 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.7.2009 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 28.7.2009 - 28.7.2009 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | 50 % | |
Platnost od - do | 27.7.2006 - 28.7.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Heinemannova 2697, Praha 6 16000, Česká republika | 28.7.2009 |
---|---|---|
Adresa: | Podvinný mlýn 2126/1, Praha 9 19000, Česká republika | 27.7.2006 - 28.7.2009 |
Adresa: | Heinemannova 2697/58, Praha 6 16000, Česká republika | 28.7.2009 - 28.7.2009 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.3.2018 |
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor. | 27.7.2006 |
jednatel | Saida Kadieva |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 |
Adresa | Profsojuznaja 48/3-23, Moskva |
jednatel | Gadzhi Kadiev |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2006 |
Adresa | Profsojuznaja 48/3-23, Moskva |
jednatel | Nikita Kopeikin |
---|---|
Ve funkci | od 4.3.2018 |
Adresa | Gagarina 51/24 , Jaroslavl |
jednatel | Gadzhi Kadiev |
---|---|
Ve funkci | od 27.7.2006 do 4.3.2018 |
Adresa | Profsojuznaja 48/3-23, Moskva |
jednatel | Saida Kadieva |
---|---|
Ve funkci | od 28.7.2009 do 4.3.2018 |
Adresa | Profsojuznaja 48/3-23, Moskva |
IČO (identifikační číslo): | 27582965 |
---|---|
Jméno: | KAVSAR s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 27. 7. 2006 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Heinemannova 2697/8, Praha 16000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 27. 7. 2006 |
Člen statutárního orgánu: | Gadzhi Kadiev |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Saida Kadieva |
IČO: | 27582965 |
---|---|
Firma: | KAVSAR s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 6 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 27. 7. 2006 |
Sídlo: | , Praha |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |