Kateřina Havranková má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kateřina Havranková (67716300) je Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1998. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Kateřina Havranková nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kateřina Havranková na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 67716300 |
---|---|
Jméno: | Kateřina Havranková |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Vznik první živnosti: | 26. 6. 1998 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 3 |
Sídlo: | Holčovická 275, Otice 74781 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 23. 4. 2014 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 28. 6. 2012 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 6. 1998 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 6. 2002 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 7. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Grygarová |
---|
IČO: | 67716300 |
---|---|
Firma: | Kateřina Havranková |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona |
Okres: | Bruntál |
Základní územní jednotka: | Slezské Pavlovice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 26. 6. 1998 |
Sídlo: | 67, Slezské Pavlovice 79399 |
---|
Výroba potravinářských výrobků |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Ostatní finanční činnosti |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Činnosti reklamních agentur |
Podpůrné činnosti pro scénická umění |
Ostatní sportovní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |