KASICO, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KASICO, s.r.o. (64359263) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese 3, 36464 Otročín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 11. 10. 1995 KASICO, s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KASICO, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KASICO, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 11. 10. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 6932 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 64359263 | |
Jméno: | KASICO, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 11.10.1995 |
Zapsána dne: | 11.10.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 11.10.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Měchov 3, Otročín 36463, Česká republika | 3.11.1999 |
---|---|---|
Adresa: | Třebízského 342 , Mariánské Lázně 1 35301, Česká republika | 11.10.1995 - 3.11.1999 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné | 11.10.1995 |
ubytovací služby v ubytovacích zařízeních kategorie hotel** a výše, včetně provozování hostinské činnosti v těchto zařízeních | 11.10.1995 |
Jednatel | Otakar Kapin |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2015 |
Adresa | Ruská 155/3, 35301 Mariánské Lázně |
Jednatel | Otakar Kapin |
---|---|
Ve funkci | od 20.2.2012 do 22.10.2015 |
Adresa | Hroznatova 492/25, 35301 Mariánské Lázně |
Jednatel | Otakar Kapin |
---|---|
Ve funkci | od 3.11.1999 do 20.2.2012 |
Adresa | Hroznatova 492/25, 35301 Mariánské Lázně |
Jednatel | Zdeněk Sirný |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1995 do 3.11.1999 |
Adresa | Ruská 124/15, Mariánské Lázně |
Jednatel | Otakar Kapin |
---|---|
Ve funkci | od 11.10.1995 do 3.11.1999 |
Adresa | Husova 316/34, Mariánské Lázně |
IČO: | 64359263 |
---|---|
Firma: | KASICO, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karlovy Vary |
Základní územní jednotka: | Otročín |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 11. 11. 1995 |
Sídlo: | 3, Otročín 36464 |
---|
Ostatní maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |