KASANDRA MOST, z.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Sídlí na adrese tř. Budovatelů 2401/64, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2014 KASANDRA MOST, z.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KASANDRA MOST, z.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KASANDRA MOST, z.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 1. 1. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | L 5538 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27012719 | |
Jméno: | KASANDRA MOST, z.s. | |
Zapsána dne: | 1.1.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | tř. Budovatelů 2401/64, Most 43401, Česká republika | 22.5.2015 |
---|---|---|
Adresa: | tř. Budovatelů 1997/114, Most 43401, Česká republika | 1.1.2014 - 22.5.2015 |
Předseda | Marie Trnková |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2023 |
Adresa | Italská 176, 34562 Holýšov |
Předseda | Marie Dobrá |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2021 do 16.8.2023 |
Adresa | Italská 176, 34562 Holýšov |
Předseda | Marie Dobrá |
---|---|
Ve funkci | od 22.5.2015 do 9.7.2021 |
Adresa | 67, 43401 Obrnice |
IČO: | 27012719 |
---|---|
Firma: | KASANDRA MOST, z.s. |
Právní forma: | Spolek |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Neziskové instituce sloužící domácnostem, národní soukromé |
Datum vzniku: | 15. 11. 2005 |
Sídlo: | tř. Budovatelů 2401/64, Most 43401 |
---|
Činnosti organizací dětí a mládeže |