Kartek, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kartek, a.s. (25032780) je Akciová společnost. Sídlí na adrese J. Š. Baara 1882/3, 43401 Most. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 19. 2. 1998 Kartek, a.s. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o Kartek, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kartek, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 19. 2. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 1089 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25032780 | |
Jméno: | Kartek, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 19.2.1998 |
Zapsána dne: | 19.2.1998 | |
Rozhodnutím Magistrátu města Mostu ze dne 11.10.2005, č.j. 3789/06/OŽÚ/Ra/253.3 (právní moc dne 1.11.2005) byla zrušena živnostenská oprávnění k provozování živností s předmětem podnikání "- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (obchodní činnost)", "podnikání v oblasti nakládání s odpady", "podnikání v oblasti nakládání s odpady", "opravy pracovních strojů", "opravy silničních vozidel", "zprostředkovatelská činnost v obchodě a službách", "poradenské služby v zemědělství, potravinářství a obchodě", "půjčování movitých věcí, pronájem a leasing", "výroba humusových preparátů a substrátů", "pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních", "silniční motorová doprava nákladní". | 22.5.2006 |
Základní kapitál | 1 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 1 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 19.2.1998 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
Kmenové akcie na majitele | 10 000 Kč | 100 | 20.3.2000 |
Kmenové akcie na jméno | 10 000 Kč | 100 | 19.2.1998 - 20.3.2000 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | J.Š. Baara 1882, Most 43401, Česká republika | 20.3.2000 |
---|---|---|
Adresa: | Štúrova 2456, Most 43401, Česká republika | 19.2.1998 - 20.3.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba humusových preparátů a substrátů | 7.2.2001 - 22.5.2006 |
zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem dalšího zpracování nebo dalšího prodeje | 9.8.2000 |
činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu § 3, písm. a) zákona č. 61/1988 Sb. | 9.8.2000 |
silniční motorová doprava nákladní | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
pronájem nebytových prostor s poskytováním jiných služeb než základních | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
podnikání v oblasti nakládání s odpady | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
opravy pracovních strojů | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
opravy silničních vozidel | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
zprostředkovatelská činnost v obchodě a službách | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
poradenské služby v zemědělství, potravinářství a obchodě | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
půjčování movitých věcí, pronájem a leasing | 9.8.2000 - 22.5.2006 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (obchodní činnost) | 19.2.1998 - 22.5.2006 |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Jech |
---|---|
Ve funkci | od 14.7.2016 |
Adresa | Lidická 23/3, 43401 Most |
Předseda představenstva | Ing. Vladimír Jech |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 14.7.2016 |
Adresa | Lidická čp. 23/3, Most |
Člen představenstva | Petr Loncarič |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 4.6.2004 |
Adresa | , Krupka, Bohosudov, Na Vyhlídce 486/13, okr. Teplice |
Člen představenstva | Marcela Čepelková |
---|---|
Ve funkci | od 20.3.2000 do 4.6.2004 |
Adresa | Bělehradská 128/54, Most |
Člen představenstva | Mgr. Jiří Kika |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Baranova 1899/6, Praha 3 - Žižkov |
Člen představenstva | Pavel Dolejška |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Šeříkova 1056/6, Most |
Předseda představenstva | Petr Dolejška |
---|---|
Ve funkci | od 19.2.1998 do 20.3.2000 |
Adresa | Komořanská 3119/8, Most |
IČO: | 25032780 |
---|---|
Firma: | Kartek, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Most |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 3. 1998 |
Sídlo: | J. Š. Baara 1882/3, Most 43401 |
---|
Smíšené hospodářství |
Těžba a úprava černého uhlí |
Nespecializovaný velkoobchod |