Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. (45359571) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Domažlická 145, 34543 Koloveč. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 28. 5. 1992 Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 28. 5. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 1981 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 45359571 | |
Jméno: | Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 28.5.1992 |
Zapsána dne: | 28.5.1992 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 3.7.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 1 | 3.7.2014 - 5.1.2016 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 28.5.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Domažlická 145, Koloveč 34543, Česká republika | 3.7.2014 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 3.7.2014 |
výroba kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků a dalších výrobků zpracovatelského průmyslu | 18.9.2001 - 3.7.2014 |
specializovaný maloobchod | 18.9.2001 - 3.7.2014 |
velkoobchod | 18.9.2001 - 3.7.2014 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 18.9.2001 - 3.7.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 16.10.1997 - 18.9.2001 |
výroba kartáčů a výrobků ze dřeva | 28.5.1992 - 18.9.2001 |
jednatel | Ing. Tomáš Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 25.2.2016 |
Adresa | Luční 882, 33901 Klatovy |
jednatel | Ing. Tomáš Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.2014 do 25.2.2016 |
Adresa | Pražská 1195, 39301 Pelhřimov |
jednatel | Ing. Tomáš Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 4.1.2013 do 3.7.2014 |
Adresa | Pražská 1195, 39301 Pelhřimov |
Jednatel | Jaroslav Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2008 do 4.1.2013 |
Adresa | Lidická 372, 34543 Koloveč |
jednatel | Ing. Lenka Plzáková |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2009 do 4.1.2013 |
Adresa | Lidická 363, 34543 Koloveč |
jednatel | Ing. Martin Plzák |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2001 do 17.7.2009 |
Adresa | Lidická 363, Koloveč |
Jednatel | Jaroslav Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1997 do 30.10.2008 |
Adresa | Pražská 1195, Pelhřimov |
jednatel | Ing. Martin Plzák |
---|---|
Ve funkci | od 16.10.1997 do 10.4.2001 |
Adresa | Lidická 324, Koloveč |
Jednatel | Jaroslav Hrala |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1992 do 16.10.1997 |
Adresa | Pod Floriánem 1612, Pelhřimov |
Jednatel | Jaroslav Rokoský |
---|---|
Ve funkci | od 28.5.1992 do 16.10.1997 |
Adresa | Pražská 1195, Pelhřimov |
IČO: | 45359571 |
---|---|
Firma: | Kartáčovna Koloveč, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Domažlice |
Základní územní jednotka: | Koloveč |
Počet zaměstnanců: | 25 - 49 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 28. 5. 1992 |
Sídlo: | Domažlická 145, Koloveč 34543 |
---|
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely j. n. |
Výroba košťat a kartáčnických výrobků |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách |