KARSIT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KARSIT, s.r.o. (47455608) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Jaromírova 91, 55101 Jaroměř. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 25. 8. 1992 a je stále aktivní. KARSIT, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KARSIT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KARSIT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 25. 8. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2645 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47455608 | |
Jméno: | KARSIT HOLDING, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 25.8.1992 |
Zapsána dne: | 25.8.1992 | |
Na společnost KARSIT, s.r.o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 47455608, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikající společnosti KARSPED, s.r.o. Jaroměř, se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 63220954. | 1.10.2022 | |
Na společnost KARSIT HOLDING, s.r.o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 474 55 608, jako nástupnickou společnost 1 a na společnost KARSIT FINANCE, s.r.o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 252 59 059, jako nástupnickou společnost 2, přešlo v důsledku rozdělení odštěpením sloučením část jmění rozdělované společnosti Karsit Automotive, s.r.o., se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, IČO: 030 74 005, dle projektu rozdělení ze dne 27.10.2021. | 17.12.2021 | |
Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením vyhotoveného dne 7. června 2019 došlo ke dni zápisu fúze sloučením do obchodního rejstříku k přechodu veškerého jmění zanikající společnosti KARSIT - MATADOR s.r.o., IČO 259 96 193, se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18986, na nástupnickou společnost KARSIT HOLDING, s.r.o., IČO 474 55 608, se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2645. | 1.10.2019 | |
Na základě projektu vnitrostátního rozdělení odštěpením sloučením vyhotoveného dne 10. června 2019 došlo ke dni zápisu rozdělení odštěpením sloučením do obchodního rejstříku k odštěpení části obchodního jmění rozdělované společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o., IČO 474 55 608, se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2645, přičemž tato odštěpená část obchodního jmění, jak je blíže identifikována v přílohách předmětného projektu, přešla v důsledku procesu rozdělení formou odštěpení sloučením na nástupnickou společnost Lázně 1897, s.r.o., IČO 030 30 997, se sídlem Lázně 100, 552 11 Velichovky, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33692. | 1.10.2019 | |
Na základě Projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 5. dubna 2017, v projektu a jeho přílohách popsaná část jmění společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o. ( společnost rozdělovaná, která nezaniká ) přešla na společnost Lázně 1897, s.r.o. se sídlem Lázně 100, 552 11 Velichovky, identifikační číslo 030 30 997, v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové zapsanou v odd. C, vložka 030 30 997, jako společnost nástupnickou. | 1.10.2017 | |
Na základě fúze sloučením na společnost KARSIT HOLDING, s.r.o. se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, identifikační číslo 474 55 608, jako společnost nástupnickou, přešlo jmění zanikající společnosti KARSIT LISOVNY s.r.o. se sídlem Jaromírova 91, Jakubské Předměstí, 551 01 Jaroměř, identifikační číslo 259 39 637. | 29.7.2016 | |
V důsledku rozdělení odštěpením sloučením společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o., jakožto rozdělované společnosti, přešla na společnost KARSIT GROUP SE, se sídlem Moravská 1687/34, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 291 41 524, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka H 939, jakožto nástupnickou společnost, část jmění společnosti KARSIT HOLDING, s.r.o. uvedená v projektu rozdělení odštěpením sloučením vypracovaného dne 29.12.2014. | 1.3.2015 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 1.3.2015 | |
Právní poměry: změna provedena podle usnesení valné hromady ze dne 13. 3. 1995. | 12.4.1995 - 22.12.2014 | |
Právní poměry se upravují podle usnesení valné hromady ze dne 17.3.1993. | 17.5.1994 - 22.12.2014 | |
Údaje o zřízení: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou formou notářského zápisu státního notářství v Náchodě dne 29.4.1992, č. j. NZ 355/92, N 412/92 podle zák. č. 513/91 Sb. | 25.8.1992 - 22.12.2014 | |
Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 100 000,- Kčs. Ke dni zápisu v obchodním rejstříku bylo splaceno zakladatelem celé základní jmění společnosti. | 25.8.1992 - 17.5.1994 |
Základní kapitál | 200 020 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.5.2002 | |
Základní kapitál | 200 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 9.10.1998 - 10.5.2002 | |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 12.4.1995 - 9.10.1998 | |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.5.1994 - 12.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Jaromírova 91, Jaroměř 55101, Česká republika | 22.12.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Jaromírova 91, Jaroměř 55101, Česká republika | 25.8.1992 - 22.12.2014 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v následujících oborech činnosti: - Výroba plastových a pryžových výrobků - Povrchové úpravy a svařování kovů a dalších materiálů - Výroba strojů a zařízení - Výroba motorových a přípojných vozidel a karoserií - Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti - Zprostředkování obchodu a služeb - Velkoobchod a maloobchod - Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - Pronájem a půjčování věcí movitých - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce - Testování, měření, analýzy a kontroly - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 15.8.2022 |
Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí | 1.3.2015 |
Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní | 1.3.2015 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 1.3.2015 |
Obráběčství | 1.3.2015 |
Zámečnictví, nástrojářství | 1.3.2015 |
Přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní a střeliva | 1.3.2015 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 1.3.2015 - 15.8.2022 |
Provozování solárií | 1.3.2015 - 26.1.2021 |
Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím | 2.5.2008 - 1.3.2015 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 2.5.2008 - 1.3.2015 |
Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy | 2.5.2008 - 1.3.2015 |
Organizování sportovních soutěží | 2.5.2008 - 1.3.2015 |
Hostinská činnost | 21.4.2004 - 26.1.2021 |
Přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Nákup, prodej, půjčování, uschovávání a přeprava střeliva | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Silniční motorová doprava osobní příležitostná vnitrostátní provozovaná autobusem | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Činnost technických poradců v oblasti strojírenství | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Příprava a vypracování technických návrhů | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Reklamní činnost a marketing | 21.4.2004 - 1.3.2015 |
Zemědělství | 21.4.2004 - 15.8.2022 |
Povrchové úpravy a svařování kovů | 10.5.2002 - 15.8.2022 |
Činnost účetních poradců, vedení účetnictví | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Opravy silničních vozidel | 10.5.2002 |
Testování, měření a analýzy | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Kovoobráběčství | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Nástrojářství | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Výroba motorových vozidel | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Velkoobchod | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Ubytovací služby | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Pronájem a půjčování věcí movitých | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Přípravné práce pro stavby | 10.5.2002 - 1.3.2015 |
Přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání zbraní podléhajících registrací podle zákona | 12.5.2000 - 21.4.2004 |
Přeprava, nákup, prodej, půjčování a uschovávání střeliva do zbraní podléhajících registrací podle zákona | 12.5.2000 - 21.4.2004 |
Provozování střelnic | 12.5.2000 - 1.3.2015 |
Myslivost, chov a výcvik sportovních koní | 15.10.1998 - 15.8.2022 |
Pronájem movitého majetku | 9.10.1998 - 10.5.2002 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 9.10.1998 - 10.5.2002 |
Výroba a sváření skupin a podskupin pro automobilový průmysl | 9.10.1998 |
Výroba výfuků a katalyzátorů pro osobní a nákladní automobily | 9.10.1998 |
Výroba kovových konstrukcí autosedadel pro osobní a nákladní automobily | 9.10.1998 |
Katoforetické a práškové lakování dílů s předúpravou zinečnatého fosfátu a chromátu | 9.10.1998 |
Zámečnictví | 9.10.1998 - 1.3.2015 |
Silniční motorová doprava nákladní | 9.10.1998 - 1.3.2015 |
Provádění výkopových a zemních prací | 9.10.1998 - 1.3.2015 |
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování | 9.10.1998 |
Hostinská činnost, poskytování ubytovacích služeb | 9.10.1998 - 21.4.2004 |
Směnárenská činnost | 9.10.1998 - 1.3.2015 |
Myslivost. | 12.4.1995 - 9.10.1998 |
Katoforetické lakování dílů s předúpravou zinečnatého fosfátu. | 12.4.1995 - 9.10.1998 |
Výroba a sváření skupin a podskupin pro automobilový průmysl. | 12.4.1995 - 9.10.1998 |
Výroba kovových konstrukcí autosedadel pro osobní a nákladní automobily. | 12.4.1995 - 9.10.1998 |
a) Zámečnictví. | 25.8.1992 - 9.10.1998 |
b) Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 25.8.1992 - 9.10.1998 |
c) Silniční motorová doprava. | 25.8.1992 - 9.10.1998 |
Jednatel A | Kamila Kaiserová |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2024 |
Adresa | 27, 55204 Chvalkovice |
Jednatel B | Jan Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 29.7.2024 |
Adresa | Puchmajerova 1061, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Jednatel | Kamila Kaiserová |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 do 29.7.2024 |
Adresa | 27, 55204 Chvalkovice |
Jednatel | Jan Kříž |
---|---|
Ve funkci | od 17.7.2024 do 29.7.2024 |
Adresa | Puchmajerova 1061, 54401 Dvůr Králové nad Labem |
Jednatel | Vít Kaiser |
---|---|
Ve funkci | od 23.3.2021 do 17.7.2024 |
Adresa | 27, 55204 Chvalkovice |
jednatel | František Řípa |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2013 do 23.3.2021 |
Adresa | Na habeši 154, 55211 Velichovky |
jednatel | František Řípa |
---|---|
Ve funkci | od 22.9.2011 do 25.9.2013 |
Adresa | Na habeši 154, 55211 Velichovky |
jednatel - generální ředitel | František Řípa |
---|---|
Ve funkci | od 17.5.1994 do 22.9.2011 |
Adresa | Na habeši 154, 55211 Velichovky |
Zakladatel - jednatel spol. | František Řípa |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.1992 do 17.5.1994 |
Adresa | Na Zavadilce čp. 786 , Jaroměř, Pražské předměstí |
Jednatel společnosti | Jan Sochor |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.1992 do 17.5.1994 |
Adresa | Albieriho , Jaroměř |
Jednatel společnosti | Ing. Petr Kilevník |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.1992 do 17.5.1994 |
Adresa | 519, 55101 Jaroměř |
Jednatel společnosti | Zdeněk Kvapil |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.1992 do 17.5.1994 |
Adresa | Doubravčická čp. 2205 , Praha 10 - Strašnice |
IČO (identifikační číslo): | 47455608 |
---|---|
Jméno: | KARSIT, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 25. 8. 1992 |
Celkový počet živností: | 46 |
Aktivních živností: | 7 |
Sídlo: | Jaromírova 91, Jaroměř 55101 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2003 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 11. 2001 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2000 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 2. 2000 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 10. 2017 |
Zánik oprávnění | 4. 11. 2020 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 4. 11. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 9. 2. 2009 |
Zánik oprávnění | 19. 8. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 19. 8. 2020 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 2. 2007 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 31. 5. 2011 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 21. 4. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 10. 2007 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 6. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 27. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 2. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 29. 1. 2003 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 19. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 2. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 22. 6. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 20. 4. 1998 |
Zánik oprávnění | 17. 10. 2007 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 24. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Zánik oprávnění | 24. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 25. 8. 1992 |
Zánik oprávnění | 24. 1. 2002 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 17. 8. 1998 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jan Kříž |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Bc. Kamila Kaiserová MBA |
IČO: | 47455608 |
---|---|
Firma: | KARSIT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Náchod |
Základní územní jednotka: | Jaroměř |
Počet zaměstnanců: | 250 - 499 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 25. 8. 1992 |
Sídlo: | Jaromírova 91, Jaroměř 55101 |
---|
Pěstování obilovin (kromě rýže), luštěnin a olejnatých semen |
Lov a odchyt divokých zvířat a související činnosti |
Výroba zbraní a střeliva |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů |
Obrábění |
Výroba nástrojů a nářadí |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely |
Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Příprava staveniště |
Obchod s motorovými vozidly, kromě motocyklů |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování specializovaného velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení s ostatními výrobky j. n. |
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní maloobchod s novým zbožím ve specializovaných prodejnách j. n. |
Silniční nákladní doprava |
Ubytování v hotelích a podobných ubytovacích zařízeních |
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Technické zkoušky a analýzy |
Ostatní výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd |
Zastupování médií při prodeji reklamního času a prostoru |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Provozování sportovních zařízení |