KARSASTAV s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KARSASTAV s.r.o. v likvidaci (28907400) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Křenická 1626/56, 10000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 29. 5. 2009 KARSASTAV s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KARSASTAV s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KARSASTAV s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 29. 5. 2009 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 152415 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 28907400 | |
Jméno: | KARSASTAV s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 29.5.2009 |
Zapsána dne: | 29.5.2009 | |
Usnesením Městského soudu v Praze ze dne 9.5.2014, č.j. 72Cm 272/2013-9, které nabylo právní moci dne 7.6.2014, byla společnost KARSASTAV s.r.o., IČO: 289 07 400, zrušena s likvidací a byl jmenován likvidátor. | 9.5.2016 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 29.5.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Křenická 1626/56, Praha 10 10000, Česká republika | 29.5.2009 |
---|
jednatel | Volha Haurylenka |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Sovetskaja 47/3, Minská obl., Zaslavl |
jednatel | Vira Marunyak |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Poluvansky 82, Ivano-Frankivská obl., Mala Turja |
jednatel | Andrei Prankevich |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Valheckoho 66/24, Novogrudok |
jednatel | Hanna Lespukh |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Tjačevský okr. |
jednatel | Ivan Voina |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | , Cantemir, Konstantenešt |
jednatel | Viktor Mylyan |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | , Lvivská obl., Biskovci |
jednatel | Tetyana Horvat |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | , Zakarpatská obl., Neresnica |
jednatel | Igor Bicioc |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | , Stolničeny |
jednatel | Vasyl Lutsiv |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Sambirska 108/345, Drohobyč |
jednatel | Lidiya Ukhanska |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Vasylja Stefanyka 14, Tysiv |
jednatel | Ihor Laboyko |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Hruševskoho 14a/130, Stebnyk |
jednatel | Oksana Drozdovska |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Pavla Mucky 1, Skolivský okr., Chuvčany |
jednatel | Tetyana Tykhonova |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 |
Adresa | Ševčenko 53/26, Lviv |
jednatel | Volha Haurylenka |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 10.12.2013 |
Adresa | Sovetskaja 47/3, Minská obl., Zaslavl |
jednatel | Andrei Prankevich |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 10.12.2013 |
Adresa | Valheckoho 66/24, Novogrudok |
jednatel | Igor Laboyko |
---|---|
Ve funkci | od 29.5.2009 do 29.5.2009 |
Adresa | Hruševskoho 14a/130, Stebnyk |
IČO: | 28907400 |
---|---|
Firma: | KARSASTAV s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 10 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 29. 5. 2009 |
Sídlo: | Křenická 1626/56, Praha 10000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |