KARPIN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KARPIN s.r.o. (25481673) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Klíšská 626/78, 40001 Ústí nad Labem. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 14. 1. 2004 a již ukončila svou činnost. KARPIN s.r.o. má čtyři obory činností.
Jako zdroj dat o KARPIN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KARPIN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 14. 1. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 20219 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25481673 | |
Jméno: | KARPIN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 14.1.2004 |
Zapsána dne: | 14.1.2004 |
Základní kapitál | 600 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 14.1.2004 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Klíšská 626/78, Ústí nad Labem 40001, Česká republika | 14.1.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 13.5.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor dle ust. § 4 živn.zák. | 14.1.2004 |
zprostředkování služeb | 14.1.2004 - 13.5.2010 |
Jednatel | Viktor Andryushchenko |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 |
Adresa | , Poltava, Kalinina 1/9 |
Jednatel | Iurii Sikach |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 |
Adresa | , Rožňativ, Puškina 5/1 |
Jednatel | Olha Peresunko |
---|---|
Ve funkci | od 13.5.2010 |
Adresa | , Cherson, Myra 10 |
Jednatel | Eduard Katliarenka |
---|---|
Ve funkci | od 26.9.2008 |
Adresa | , pobyt v ČR: Plzeň, Purkyňova 35, PSČ 301 00, trvale bytem Gornelska obl., Vasiljevka, Polevaja 26/1 |
Jednatel | Sergiy Tashlykov |
---|---|
Ve funkci | od 23.5.2005 do 26.9.2008 |
Adresa | , trvale bytem Ústí nad Labem, Žukovova 753/9 |
Jednatel | Marcela Švandová |
---|---|
Ve funkci | od 14.1.2004 do 23.5.2005 |
Adresa | , Žandov 19, 403 39 Chlumec |
IČO (identifikační číslo): | 25481673 |
---|---|
Jméno: | KARPIN s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 14. 1. 2004 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Přerušeno od | 17. 4. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 14. 1. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Viktor Andryushchenko |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Olha Peresunko |
Člen statutárního orgánu: | Iurii Sikach |
Člen statutárního orgánu: | Eduard Katliarenka |
IČO: | 25481673 |
---|---|
Firma: | KARPIN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ústí nad Labem |
Základní územní jednotka: | Ústí nad Labem-město |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 14. 1. 2004 |
Sídlo: | Klíšská 626/78, Ústí nad Labem 40001 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |