KARO TRADE, s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KARO TRADE, s.r.o. "^v likvidaci"^ (63320894) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Na Kopci 2367/70, 73401 Karviná. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 7. 1995 KARO TRADE, s.r.o. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KARO TRADE, s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KARO TRADE, s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 7. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 8420 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63320894 | |
Jméno: | KARO TRADE, s.r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.7.1995 |
Zapsána dne: | 3.7.1995 | |
Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29 Cm 353/2002-5 ze dne 24.4.2003, které nabylo právní moci dne 10.6.2003 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 12.8.2003 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.7.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Kopci 2367/70, Karviná 73401, Česká republika | 16.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Na kopci 2367, Karviná 73401, Česká republika | 17.2.2010 - 16.9.2016 |
Adresa: | Na kopci 2367 , Karviná-Mizerov , Česká republika | 3.7.1995 - 17.2.2010 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provoz výherních automatů | 3.7.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.7.1995 - 28.5.2005 |
jednatel | Roman Kaniok |
---|---|
Ve funkci | od 3.7.1995 do 14.8.2004 |
Adresa | Na kopci 2367 , Karviná-Mizerov |
IČO: | 63320894 |
---|---|
Firma: | KARO TRADE, s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Karviná |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 3. 7. 1995 |
Sídlo: | Na Kopci 2367/70, Karviná 73401 |
---|
Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří |