Karel Jobánek má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Karel Jobánek (47874571) je Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství. Má více oborů činností. Živnost provozuje od roku 1993. V současnosti stále podniká.
Jako zdroj dat o Karel Jobánek nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Karel Jobánek na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
IČO (identifikační číslo): | 47874571 |
---|---|
Jméno: | Karel Jobánek |
Právní forma podnikání: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Vznik první živnosti: | 11. 8. 1993 |
Celkový počet živností: | 7 |
Aktivních živností: | 2 |
Sídlo: | 94, Javůrek 66483 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 11. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1993 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 10. 2016 |
Zánik oprávnění | 1. 3. 2017 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 8. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 13. 10. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 4. 1996 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 11. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Karel Jobánek |
---|
IČO: | 47874571 |
---|---|
Firma: | Karel Jobánek |
Právní forma: | Fyzická osoba podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Javůrek |
Počet zaměstnanců: | Bez zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Osoby samostatně výdělečně činné |
Datum vzniku: | 11. 8. 1993 |
Sídlo: | 94, Javůrek 66483 |
---|
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Výroba elektřiny |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Pořizování zvukových nahrávek a hudební vydavatelské činnosti |
Ostatní poskytování úvěrů j. n. |
Řízení a správa finančních trhů |
Ostatní pomocné činnosti související s finančním zprostředkováním |
Činnosti zástupců pojišťovny a makléřů |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |