Karel Čáslavský a partner, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Karel Čáslavský a partner, s.r.o. (49815709) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Nádražní 468, 51721 Týniště nad Orlicí. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 11. 1993 Karel Čáslavský a partner, s.r.o. má dva obory činností.
Jako zdroj dat o Karel Čáslavský a partner, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Karel Čáslavský a partner, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Hradci Králové | 4. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 5206 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49815709 | |
Jméno: | "Karel Čáslavský a partner, s.r.o." | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 4.11.1993 |
Zapsána dne: | 4.11.1993 | |
Údaje o vzniku společnosti: Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou smlouvou formou notářského zápisu ze dne 6. 8. 1993 podle zák. č. 513/91 Sb. | 4.11.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 21.9.2024 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Nádražní 468, Týniště nad Orlicí 51721, Česká republika | 4.11.1993 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koželužny | 17.4.1998 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej. | 4.11.1993 |
jednatel | JUDr. Jan Egidy |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 |
Adresa | 19, 28522 Zbraslavice |
jednatel | JUDr. Jan Egidy |
---|---|
Ve funkci | od 26.5.2001 do 21.9.2015 |
Adresa | Hodkov č.p. 19, Zbraslavice |
jednatel | Karel Čáslavský |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1993 do 12.4.2006 |
Adresa | Jablonecká 359 , 19000 Praha 9-Střížkov |
jednatel | JUDr. Jan Egidy |
---|---|
Ve funkci | od 4.11.1993 do 26.5.2001 |
Adresa | Na Náměti 624, 28401 Kutná Hora |
IČO: | 49815709 |
---|---|
Firma: | Karel Čáslavský a partner, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Rychnov nad Kněžnou |
Základní územní jednotka: | Týniště nad Orlicí |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 11. 1993 |
Sídlo: | Nádražní 468, Týniště nad Orlicí 51721 |
---|
Činění a úprava usní (vyčiněných kůží); zpracování a barvení kožešin |
Velkoobchod, kromě motorových vozidel |