Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků (26970490) je Společenství vlastníků jednotek. Sídlí na adrese Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 6. 2005 Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 7. 6. 2005 |
---|---|---|
Spisová značka: | S 4603 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26970490 | |
Jméno: | Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků jednotek | |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek | 7.6.2005 |
Zapsána dne: | 7.6.2005 | |
Den vzniku společenství: 1.1.2005 | 7.6.2005 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karáskovo náměstí 2457/17, Brno 61500, Česká republika | 15.9.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Karáskovo náměstí 17, Brno 61500, Česká republika | 7.6.2005 - 15.9.2016 |
Předseda společenství vlastníků | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
předseda společenství vlastníků | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2016 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
Předseda společenství vlastníků | Marek Divilek |
---|---|
Ve funkci | od 20.11.2018 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
Předseda společenství vlastníků | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 14.11.2018 do 20.11.2018 |
Adresa | Václavkova 906/12, 61500 Brno |
Předseda společenství vlastníků | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 17.11.2017 do 14.11.2018 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
předseda společenství vlastníků | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2016 do 17.11.2017 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2016 do 21.11.2016 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Martin Krušina |
---|---|
Ve funkci | od 19.1.2013 do 15.9.2016 |
Adresa | Karáskovo náměstí 2457/17, 61500 Brno |
pověřený vlastník | Ing. Petr Švrčina |
---|---|
Ve funkci | od 21.11.2007 do 19.1.2013 |
Adresa | Karáskovo náměstí 17, 61500 Brno |
pověřený vlastník | Vít Strejček |
---|---|
Ve funkci | od 7.6.2005 do 21.11.2007 |
Adresa | Bořetická 13, Brno |
IČO: | 26970490 |
---|---|
Firma: | Karáskovo náměstí 17, Brno - společenství vlastníků |
Právní forma: | Společenství vlastníků jednotek |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-Židenice |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Příjemci ostatních transferů |
Datum vzniku: | 7. 6. 2005 |
Sídlo: | Karáskovo náměstí 2457/17, Brno 61500 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |