KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod (07638884) je Odštěpný závod zahraniční právnické osoby. Sídlí na adrese Vídeňská 297/99, 63900 Brno. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 13. 11. 2018 KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 13. 11. 2018 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 78975 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 07638884 | |
Jméno: | KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod | |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby | 13.11.2018 |
Zapsána dne: | 13.11.2018 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Vídeňská 297/99, Brno 63900, Česká republika | 17.8.2022 |
---|---|---|
Adresa: | Rybná 716/24, Praha 11000, Česká republika | 13.11.2018 - 17.8.2022 |
Člen statutárního orgánu | Jaroslava Rausová |
---|---|
Ve funkci | od 12.10.2021 |
Adresa | Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov |
Člen statutárního orgánu | Irena Steigerová |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 do 12.10.2021 |
Adresa | Grmelova 747/1, 63900 Brno |
Člen statutárního orgánu | Irena Steigerová |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2020 do 16.9.2020 |
Adresa | Lidická 700/19, 60200 Brno |
Člen statutárního orgánu | Eva Dobšíková |
---|---|
Ve funkci | od 13.11.2018 do 26.8.2020 |
Adresa | čtvrť Padělky 462, 66411 Zbýšov |
IČO: | 07638884 |
---|---|
Firma: | KARABIN a spol., s.r.o. - odštěpný závod |
Právní forma: | Odštěpný závod zahraniční právnické osoby |
Okres: | Brno-město |
Základní územní jednotka: | Brno-střed |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 13. 11. 2018 |
Sídlo: | Vídeňská 297/99, Brno 63900 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |