Kapreltan a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kapreltan a.s. (06458858) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Na Florenci 1332/23, 11000 Praha 1. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 21. 9. 2017 Kapreltan a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o Kapreltan a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kapreltan a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 21. 9. 2017 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 22855 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 06458858 | |
Jméno: | Kapreltan a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 21.9.2017 |
Zapsána dne: | 21.9.2017 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 21.9.2017 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
kmenové akcie na jméno | 100 000 Kč | 20 | 21.9.2017 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000, Česká republika | 21.9.2017 |
---|
člen správní rady | Šarlota Bossanyi |
---|---|
Ve funkci | od 29.4.2024 |
Adresa | Na novině 1546/16, 14100 Praha |
Člen správní rady | Ing. Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 29.4.2024 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 941, 73581 Bohumín |
Statutární ředitel | Ing. Roman Horák |
---|---|
Ve funkci | od 15.8.2018 do 1.1.2021 |
Adresa | nám. T. G. Masaryka 941, 73581 Bohumín |
statutární ředitel | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2017 do 15.8.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
člen správní rady | Ing. Veronika Zimová |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2017 do 15.8.2018 |
Adresa | S. K. Neumanna 912/16, 18200 Praha |
IČO: | 06458858 |
---|---|
Firma: | Kapreltan a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 21. 9. 2017 |
Sídlo: | Na Florenci 1332/23, Praha 11000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |