KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" (15502635) je Společnost s ručením omezeným. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 2. 1991 KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 1. 2. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 308 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 15502635 | |
Jméno: | KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.2.1991 |
Zapsána dne: | 1.2.1991 | |
Právní důvod zrušení: Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 28. 7. 1993 bylo rozhodnuto o zrušení společnosti s likvidací a jmenování likvidátora. | 4.12.2018 | |
Zastupování: Zástupcem statutárního orgánu a společnosti navenek je předseda správní rady Ing. Milan Kaloč a místopředseda správní rady Ing. Vladimír Kunčický. | 12.12.1991 - 24.10.1994 | |
Kmenové jmění společnosti: 325.000,--Kčs | 12.12.1991 - 24.10.1994 | |
Výše vkladů jednotlivých společníků: Ing. Milan Kaloč 160.000,--Kčs Ing. Vladimír Kunčický 50.000,--Kčs Ing. Ctirad Beránek 30.000,--Kčs Ing. Jan Muroň 35.000,--Kčs Ingeborg Juránková 30.000,--Kčs Kateřina Dreschlerová 20.000,--Kčs | 12.12.1991 - 24.10.1994 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 31.01.91 | 1.2.1991 - 24.10.1994 | |
Zastupování: Zástupcem statutárního orgánu a společnosti navenek je ředitel společnosti Ing. Milan Kaloč, zástupce ředitele Ing. Vladimír Kunčický, náměstek pro techniku a výrobu. | 1.2.1991 - 12.12.1991 | |
Kmenové jmění společnosti: 770.000,--Kčs | 1.2.1991 - 12.12.1991 | |
Výše vkladu jednotlivých společníků: Montanex spol. s r.o. 150.000,--Kčs firma Nex, Ing. Kajetán Lenz 100.000,--Kčs Ing. Milan Kaloč 200.000,--Kčs Ing. František Hanačík 20.000,--Kčs Ing. René Eška 100.000,--Kčs Ing. Oldřich Juránek 50.000,--Kčs Ing. Bohumil Drechsler 20.000,--Kčs Ing. Ctirad Beránek 30.000,--Kčs Ing. Vladimír Kunčický 50.000,--Kčs | 1.2.1991 - 12.12.1991 | |
Ing. Jan Muroň 50.000,--Kčs | 1.2.1991 - 12.12.1991 |
Základní kapitál | 325 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 24.10.1994 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Orlovská 125 , Ostrava - Heřmanice , Česká republika | 24.10.1994 |
---|---|---|
Adresa: | , Ostrava , Česká republika | 1.2.1991 - 24.10.1994 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba zboží z plastů | 25.10.1993 - 20.8.2014 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 25.10.1993 - 20.8.2014 |
výroba zboží z papíru a lepenky | 25.10.1993 - 20.8.2014 |
- výroba a oprava zámečnických, stolařských a PVC výrobků, pomůcek a potřeb - výroba a oprava elektrotechnických a jiných součástek, přístrojů a zařízení - zajišťování obchodních, zprostředkovatelských a obstaravatelských služeb - obchodní činnost v tuzemsku i v zahraničí - výroba ochranných pomůcek - činnost inženýrská - všeobecně, poradenství a konzultace - činnost montážní, zejména strojní, elektromechanická a montáž ocelových a jiných konstrukcí - ukládání odpadů | 12.12.1991 - 25.10.1993 |
Předmětem činnosti společnosti je především výroba, zajišťování prací a služeb pro organizace a občany, a to zejména: 1. výroba a oprava zámečnických, stolařských a PVC výrobků, pomůcek a potřeb pro důlní provozy 2. výroba a oprava elektrotechnických součástek, přístrojů a zařízení 3. zajišťování obchodních, zprostředkovatelských a obstaravatelských služeb | 1.2.1991 - 12.12.1991 |
likvidátor | Ing. Milan Kaloč |
---|---|
Ve funkci | od 20.9.2015 do 4.12.2018 |
Adresa | 75, 79384 Janov |
likvidátor | Ing. Milan Kaloč |
---|---|
Ve funkci | od 9.7.2002 do 20.9.2015 |
Adresa | 75, 79384 Janov |
likvidátor | Ing. Milan Kaloč |
---|---|
Ve funkci | od 24.10.1994 do 9.7.2002 |
Adresa | Výškovická 636/194, 70030 Ostrava |
společník | Ing. Vladimír Kunčický |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1993 do 24.10.1994 |
Adresa | Otty Synka 1828 , Ostrava 4 |
společník | Ing. Jan Muroň |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1993 do 24.10.1994 |
Adresa | Čihalíková 7 , Ostrava 2 |
společník | Ing. Milan Kaloč |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1993 do 24.10.1994 |
Adresa | Výškovická 194 , Ostrava-Výškovice |
společník | Ing. Ctirad Beránek |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1993 do 24.10.1994 |
Adresa | Korunní 1194/38, 70900 Ostrava |
společník | Ingeborg Juránková |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1993 do 24.10.1994 |
Adresa | Solná 2576/3, 70200 Ostrava |
společník | Kateřina Drechslerová |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.1993 do 24.10.1994 |
Adresa | Štúrova 538/29, 14200 Praha |
IČO: | 15502635 |
---|---|
Firma: | KANEX, spol. s r.o. "v likvidaci" |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Slezská Ostrava |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 2. 1991 |
Sídlo: | Zákopní 125/6, Ostrava 71300 |
---|
Výroba výrobků z papíru a lepenky |
Výroba ostatních plastových výrobků |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |