Kanestar Pro s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
Kanestar Pro s.r.o. (04322363) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Rybářská 411, 73562 Český Těšín. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 8. 2015 a je stále aktivní. Kanestar Pro s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o Kanestar Pro s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro Kanestar Pro s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 18. 8. 2015 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 63231 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 04322363 | |
Jméno: | Kanestar Pro s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 19.8.2015 |
Zapsána dne: | 18.8.2015 |
Základní kapitál | 40 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.8.2015 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Rybářská 411, Český Těšín 73562, Česká republika | 23.10.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Havlíčkova 190/12, Český Těšín 73701, Česká republika | 18.8.2015 - 23.10.2019 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Velkoobchod a maloobchod | 26.6.2024 |
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků | 26.6.2024 |
Zprostředkování obchodu a služeb | 26.6.2024 |
Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti | 26.6.2024 |
Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě | 26.6.2024 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 18.8.2015 - 26.6.2024 |
Jednatel | Michał Marcin Dziewięcki |
---|---|
Ve funkci | od 26.6.2024 |
Adresa | Różana 4C , Szczyrk |
jednatel | Leszek Mieczysław Krzyszkowski |
---|---|
Ve funkci | od 10.5.2018 do 26.6.2024 |
Adresa | Różana 13 , Szczyrk |
jednatel | Michał Marcin Dziewięcki |
---|---|
Ve funkci | od 21.9.2015 do 15.3.2018 |
Adresa | Różana 4C , Szczyrk |
Jednatel | Roman Samek |
---|---|
Ve funkci | od 18.8.2015 do 21.9.2015 |
Adresa | 90, 73994 Třinec |
IČO (identifikační číslo): | 04322363 |
---|---|
Jméno: | Kanestar Pro s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 18. 8. 2015 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Rybářská 411, Český Těšín 73562 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 18. 8. 2015 |
Člen statutárního orgánu: | Michał Marcin Dziewięcki |
---|
IČO: | 04322363 |
---|---|
Firma: | Kanestar Pro s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Karviná |
Základní územní jednotka: | Český Těšín |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 18. 8. 2015 |
Sídlo: | Rybářská 411, Český Těšín 73562 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Příprava staveniště |
Kompletační a dokončovací práce |
Skladování a vedlejší činnosti v dopravě |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti j. n. |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |