KAN22-51 bytové družstvo má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAN22-51 bytové družstvo (02838966) je Družstvo. Sídlí na adrese Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 4. 2014 KAN22-51 bytové družstvo má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KAN22-51 bytové družstvo nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAN22-51 bytové družstvo na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 4. 2014 |
---|---|---|
Spisová značka: | Dr 8130 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 02838966 | |
Jméno: | KAN22-51 bytové družstvo | |
Právní forma: | Družstvo | 10.4.2014 |
Zapsána dne: | 10.4.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 3 | 10.4.2014 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Karlínské náměstí 22/14, Praha 8 18600, Česká republika | 10.4.2014 |
---|---|---|
Adresa: | Karlínské náměstí 22/14, Praha 18600, Česká republika | 10.4.2014 |
předseda představenstva | Luboš Vyleťal |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Tomáš Dunda |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Jiří Frajt |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Mgr. Tomáš Dunda |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
předseda představenstva | Ing. Luboš Vyleťal |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Šárka Halaštová |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2017 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Tomáš Dunda |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 26.10.2017 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
místopředseda představenstva | Jiří Frajt |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 26.10.2017 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
předseda představenstva | Luboš Vyleťal |
---|---|
Ve funkci | od 10.4.2014 do 26.10.2017 |
Adresa | Karlínské náměstí 22/14, 18600 Praha |
IČO: | 02838966 |
---|---|
Firma: | KAN22-51 bytové družstvo |
Právní forma: | Družstvo |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 8 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 4. 2014 |
Sídlo: | Karlínské náměstí 22/14, Praha 18600 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |