KAMPOS, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAMPOS, s.r.o. (25546147) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Blanenská 355/117, 66434 Kuřim. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 12. 1998 a je stále aktivní. KAMPOS, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KAMPOS, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAMPOS, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Brně | 1. 12. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 32342 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25546147 | |
Jméno: | KAMPOS, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 1.12.1998 |
Zapsána dne: | 1.12.1998 | |
Následkem realizace fúze sloučením zanikajících společností KAMPOS CZ, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 29272211 a KAMPOS LIGHTS, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 03563634 s nástupnickou společností KAMPOS, s. r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 25546147, došlo k přechodu jmění zanikajících společností KAMPOS CZ, s.r.o. a KAMPOS LIGHTS, s.r.o. na nástupnickou společnost KAMPOS, s.r.o., a to na základě projektu fúze sloučením ze dne 26.6.2019. | 30.9.2019 | |
V důsledku realizace rozdělení společnosti KAMPOS, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 25546147, formou odštěpení sloučením s nástupnickou společností KAMPOS LOGISTICS, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 07618174, přešla na nástupnickou společnost KAMPOS LOGISTICS, s.r.o. vyčleněná část jmění rozdělované společnosti KAMPOS, s.r.o. specifikovaná v projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 26.11.2018. | 1.4.2019 | |
Následkem realizace fúze sloučením zanikající společnosti KAMPOS GROUP s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 06674852, s nástupnickou společností KAMPOS, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČO: 25546147, došlo k přechodu jmění zanikající společnosti KAMPOS GROUP s.r.o. na nástupnickou společnost KAMPOS s.r.o., jak je specifikováno v projektu fúze sloučením ze dne 10. 7. 2018. | 21.8.2018 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 2.9.2014 | |
Počet členů statutárního orgánu: 2 | 2.9.2014 - 19.4.2018 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 1.12.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Blanenská 355/117, Kuřim 66434, Česká republika | 12.8.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Blanenská 355, Kuřim 66434, Česká republika | 18.5.2006 - 12.8.2013 |
Adresa: | Zámecká 1034, Kuřim 66434, Česká republika | 1.12.1998 - 18.5.2006 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení | 4.6.2010 |
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů | 4.6.2010 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 4.6.2010 |
silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o ne jvětší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně | 4.6.2010 |
montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení | 4.6.2010 |
zámečnictví, nástrojářství | 4.6.2010 |
opravy silničních vozidel | 25.1.2006 |
zednictví | 25.1.2006 |
vodoinstalatérství, topenářství | 25.1.2006 |
zámečnictví | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
opravy ostatních dopravních prostředků | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
opravy pracovních strojů | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
skladování zboží a manipulace s nákladem | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
správa a údržba nemovitostí | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
kopírovací práce | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
poskytování technických služeb | 25.1.2006 - 4.6.2010 |
velkoobchod | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
zprostředkování obchodu | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
zprostředkování služeb | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
výroba strojů a zařízení pro všeobecné účely | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
realitní činnost | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
balicí činnosti | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
silniční motorová doprava nákladní | 16.8.2002 - 4.6.2010 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě zboží vyžadující zvláštní povolení | 1.12.1998 - 16.8.2002 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu | 1.12.1998 - 16.8.2002 |
montáž konektorů, elektronických komponent a kompletace kabelových svazků | 1.12.1998 - 16.8.2002 |
jednatel | Ing. Stanislav Sehnal |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 |
Adresa | Zámecká 1034/6, 66434 Kuřim |
jednatel | Ing. Ondřej Lejsal |
---|---|
Ve funkci | od 3.9.2014 do 19.4.2018 |
Adresa | Běhounkova 2456/43, 15800 Praha |
jednatel | Ing. Stanislav Sehnal |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2008 do 3.9.2014 |
Adresa | Zámecká 1034, 66434 Kuřim |
jednatel | Ing. Ondřej Lejsal |
---|---|
Ve funkci | od 4.8.2008 do 3.9.2014 |
Adresa | Běhounkova 2456, 15800 Praha 5 |
jednatel | Marie Sehnalová |
---|---|
Ve funkci | od 16.8.2002 do 4.8.2008 |
Adresa | Křížkovského 111, 66434 Kuřim |
jednatel | Marie Sehnalová |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.1998 do 16.8.2002 |
Adresa | Křížkovského 111, 66434 Kuřim |
IČO (identifikační číslo): | 25546147 |
---|---|
Jméno: | KAMPOS, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 1. 12. 1998 |
Celkový počet živností: | 31 |
Aktivních živností: | 8 |
Sídlo: | Blanenská 355/117, Kuřim 66434 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 22. 3. 2002 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1998 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 21. 12. 2018 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 12. 2005 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 11. 2001 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 1. 12. 1998 |
Zánik oprávnění | 29. 11. 2001 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Stanislav Sehnal |
---|
IČO: | 25546147 |
---|---|
Firma: | KAMPOS, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Brno-venkov |
Základní územní jednotka: | Kuřim |
Počet zaměstnanců: | 100 - 199 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 12. 1998 |
Sídlo: | Blanenská 355/117, Kuřim 66434 |
---|
Výroba buničiny, papíru a lepenky |
Výroba zámků a kování |
Výroba elektronických součástek a desek |
Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely |
Výroba ostatních strojů pro speciální účely |
Instalace průmyslových strojů a zařízení |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Výstavba bytových a nebytových budov |
Elektrické instalace |
Instalace vody, odpadu, plynu, topení a klimatizace |
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Silniční nákladní doprava |
Skladování |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Balicí činnosti |