KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ (47675594) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Zauličí 141, 74266 Štramberk. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 3. 12. 1993 a je stále aktivní. KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 3. 12. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 11323 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 47675594 | |
Jméno: | KAMENART s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 3.12.1993 |
Zapsána dne: | 3.12.1993 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 Cm 290/2019-10, ze dne 2.1.2020, které nabylo právní moci dne 5.2.2020, byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 5.3.2020 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 3.12.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Záuličí 141, Štramberk 74266, Česká republika | 5.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Záuličí 156, Štramberk 74266, Česká republika | 30.3.2004 - 25.5.2009 |
Adresa: | Záuličí 156, Štramberk , Česká republika | 3.12.1993 - 30.3.2004 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 25.5.2009 |
zpracování kamene | 25.5.2009 |
truhlářství, podlahářství | 25.5.2009 |
zednictví | 25.5.2009 |
kamnářství | 25.5.2009 |
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 3.12.1993 - 25.5.2009 |
jednatel | Ivo Bubeníček |
---|---|
Ve funkci | od 12.4.2016 |
Adresa | Strelkovova 1522/1, 70030 Ostrava |
jednatel | Stanko Arsov |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2009 |
Adresa | Merlada 11, Umag |
jednatel | Ivo Bubeníček |
---|---|
Ve funkci | od 25.5.2009 do 12.4.2016 |
Adresa | Horní 791/3, 70030 Ostrava |
jednatel | Ivo Bubeníček |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.1993 do 25.5.2009 |
Adresa | Výškovická 115 , Ostrava - Zábřeh |
IČO (identifikační číslo): | 47675594 |
---|---|
Jméno: | KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 3. 12. 1993 |
Celkový počet živností: | 6 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | Zauličí 141, Štramberk 74266 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2009 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 5. 5. 2009 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 3. 12. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Stanko Arsov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ivo Bubeníček |
IČO: | 47675594 |
---|---|
Firma: | KAMENART s.r.o. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Nový Jičín |
Základní územní jednotka: | Štramberk |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 3. 12. 1993 |
Sídlo: | Zauličí 141, Štramberk 74266 |
---|
Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů |
Výroba neelektrických spotřebičů převážně pro domácnost |
Výroba nábytku |
Demolice a příprava staveniště |
Ostatní specializované stavební činnosti j. n. |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Činnosti v oblasti nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |