KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ (42867711) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Čs. armády 47, 73991 Jablunkov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 24. 9. 1991 a je stále aktivní. KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 24. 9. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | AXVIII 393 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 42867711 | |
Jméno: | KAMA, v.o.s. "v likvidaci" | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 24.9.1991 |
Zapsána dne: | 24.9.1991 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Usnesením Krajského soudu v Ostravě č.j. 29Cm 134/2011 ze dne 2.7.2012, které nabylo právní moci dne 11.9.2012 byla společnost zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. | 1.10.2012 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 20. září 1991 | 24.9.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Čs. armády 47, Jablunkov 73991, Česká republika | 4.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | ČSA 47, Jablunkov , Česká republika | 24.9.1991 - 26.10.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 20.6.2011 |
silniční motorová doprava | 20.6.2011 - 14.7.2011 |
silniční motorová doprava koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 19.10.1995 - 20.6.2011 |
- silniční automobilová doprava | 24.9.1992 - 19.10.1995 |
- nákup a prodej, dovoz a vývoz spotřebního, komisního zboží a stavebních materiálů, zprostředkovatelská činnost | 24.9.1991 - 19.10.1995 |
Společník | Otakar Karch |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Jablunkovská 160, 73961 Třinec |
Společník | Miroslav Martynek |
---|---|
Ve funkci | od 4.10.2016 |
Adresa | Bělá 1071, 73991 Jablunkov |
Společník | Miroslav Martynek |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Bělá 1071, 73991 Jablunkov |
Společník | Otakar Karch |
---|---|
Ve funkci | od 26.10.2011 do 4.10.2016 |
Adresa | Jablunkovská 160, 73961 Třinec |
Společník | Otakar Karch |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1995 do 26.10.2011 |
Adresa | Beskydská 698 , Třinec VI. |
Společník | Miroslav Martynek |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.1995 do 26.10.2011 |
Adresa | ČSA 47, Jablunkov |
Společník | Otakar Karch rozvedený |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1991 do 19.10.1995 |
Adresa | Beskydská 698 , Třinec VI. |
Společník | Miroslav Martynek ženatý |
---|---|
Ve funkci | od 24.9.1991 do 19.10.1995 |
Adresa | ČSA 47, Jablunkov |
IČO (identifikační číslo): | 42867711 |
---|---|
Jméno: | KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 23. 9. 1991 |
Celkový počet živností: | 3 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Čs. armády 47, Jablunkov 73991 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 7. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 9. 1992 |
Zánik oprávnění | 23. 5. 2005 |
Člen statutárního orgánu: | Otakar Karch |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Miroslav Martynek |
IČO: | 42867711 |
---|---|
Firma: | KAMA, v.o.s. "^v likvidaci"^ |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Frýdek-Místek |
Základní územní jednotka: | Jablunkov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 23. 9. 1991 |
Sídlo: | Čs. armády 47, Jablunkov 73991 |
---|
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |