KALINGA s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KALINGA s.r.o. (25672347) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Malešická 2749/18, 13000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 6. 1998 KALINGA s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KALINGA s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KALINGA s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 6. 1998 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 59968 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 25672347 | |
Jméno: | KALINGA s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.6.1998 |
Zapsána dne: | 8.6.1998 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.6.1998 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Malešická 2749/18, Praha 13000, Česká republika | 5.12.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Malešická 18, Praha 3 , Česká republika | 12.2.2001 - 5.12.2016 |
Adresa: | Malešická 118, Praha 3 , Česká republika | 15.3.2000 - 12.2.2001 |
Adresa: | Na pískách 118, Praha 6 16000, Česká republika | 8.6.1998 - 15.3.2000 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
provozování cestovní kanceláře | 15.3.2000 |
pronájem motorových vozidel | 15.3.2000 |
činnost realitní kanceláře | 15.3.2000 |
pronájem průmyslového zboží | 15.3.2000 |
zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb | 15.3.2000 |
agenturní činnost v oblasti kultury | 15.3.2000 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma činností uvedených v příl.1,2 a 3 zák.č.455/91 Sb.) | 8.6.1998 |
jednatel | Valery Kuzmin |
---|---|
Ve funkci | od 25.9.2013 |
Adresa | Popova 53/2 , Moskva |
jednatel | Maria-Magdalina Kalenyuk |
---|---|
Ve funkci | od 17.2.2011 do 25.9.2013 |
Adresa | , Sankt-Peterburg, Korablestroitelej 32/3-330 |
jednatel | Oleksander Kaleniuk |
---|---|
Ve funkci | od 12.2.2001 do 25.9.2013 |
Adresa | Kladenská 37/413, Praha 6 |
jednatel | Oleksander Kaleniuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.3.2000 do 12.2.2001 |
Adresa | Kladenská 37, Praha 6 |
jednatel | Teodor Pola |
---|---|
Ve funkci | od 29.6.1998 do 15.3.2000 |
Adresa | Plavecká 3, Praha 2 |
jednatel | Teodor Pula |
---|---|
Ve funkci | od 8.6.1998 do 29.6.1998 |
Adresa | Plavecká 3, Praha 2 |
IČO: | 25672347 |
---|---|
Firma: | KALINGA s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 3 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 8. 6. 1998 |
Sídlo: | Malešická 2749/18, Praha 13000 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Velkoobchod s hodinami, hodinkami a klenoty |
Nespecializovaný velkoobchod |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Pronájem a leasing automobilů a jiných lehkých motorových vozidel, kromě motocyklů |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních kanceláří |