KaLi Invest, a.s. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KaLi Invest, a.s. (09784136) je Akciová společnost. Sídlí na adrese Belgická 115/40, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 1. 1. 2021 KaLi Invest, a.s. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KaLi Invest, a.s. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KaLi Invest, a.s. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 1. 1. 2021 |
---|---|---|
Spisová značka: | B 25967 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 09784136 | |
Jméno: | KaLi Invest, a.s. | |
Právní forma: | Akciová společnost | 1.1.2021 |
Zapsána dne: | 1.1.2021 | |
Obchodní společnost KaLi Invest, a.s. vznikla rozdělením obchodní společnosti JUMP GROUP a.s., se sídlem Belgická 115/40, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 279 43 950, jako rozdělované společnosti, formou odštěpení se vznikem jedné nové nástupnické společnosti, a to obchodní společnosti KaLi Invest, a.s., se sídlem Bělehradská 141/84, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 09784136. Na společnost KaLi Invest, a.s. přešla odštěpená část jmění společnosti JUMP GROUP a.s., která byla uvedena v projektu rozdělení ze dne 20.11.2020. | 1.1.2021 |
Základní kapitál | 2 000 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 2 000 000 Kč | |
Platnost od - do | 1.1.2021 |
Druh | Hodnota | Počet akcií | Platnost údajů od - do |
---|---|---|---|
akcie na jméno | 62 500 Kč | 32 | 1.1.2021 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Obránců míru 2629/5, Most 43401, Česká republika | 19.9.2024 |
---|---|---|
Adresa: | Belgická 115/40, Praha 12000, Česká republika | 23.3.2021 - 19.9.2024 |
Adresa: | Bělehradská 141/84, Praha 12000, Česká republika | 1.1.2021 - 23.3.2021 |
člen představenstva | Karolína Krovová |
---|---|
Ve funkci | od 1.1.2021 |
Adresa | Židovická 215, 43401 Most |
IČO: | 09784136 |
---|---|
Firma: | KaLi Invest, a.s. |
Právní forma: | Akciová společnost |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 1. 1. 2021 |
Sídlo: | Belgická 115/40, Praha 12000 |
---|
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |