KAKTOL s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAKTOL s.r.o. v likvidaci (24747475) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Ječná 547/15, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 8. 10. 2010 a je stále aktivní. KAKTOL s.r.o. v likvidaci má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KAKTOL s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAKTOL s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 8. 10. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 170994 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24747475 | |
Jméno: | DŽERELO s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 8.10.2010 |
Zapsána dne: | 8.10.2010 | |
Rozhodnutím Městského soudu v Praze čj. 84Cm 880/2023-5 ze dne 14.8.2023 byla obchodní korporace zrušena s likvidací a jmenován likvidátor. Toto usnesení nabylo právní moci dne 19.9.2023. | 18.1.2024 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 8.10.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Ječná 547/15, Praha 12000, Česká republika | 18.11.2019 |
---|---|---|
Adresa: | Ječná 547/15, Praha 12000, Česká republika | 2.3.2011 - 18.11.2019 |
Adresa: | Zahradníčkova 1220/20a, Praha 15000, Česká republika | 8.10.2010 - 2.3.2011 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.10.2010 |
pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor | 8.10.2010 - 19.10.2010 |
jednatel | Vasyl Bedya |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 |
Adresa | Souběžná 48, 41501 Teplice |
jednatel | János Krehul |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 |
Adresa | Tupolevova 464, 19900 Praha |
jednatel | Vasyl Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 16.9.2020 |
Adresa | Maxe Švabinského 2328/4, 41501 Teplice |
jednatel | Sergii Shcherbakov |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Kosiv, Dudajeva 28 |
jednatel | Ivan Meklesh |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Kalyny, Travneva 44 |
jednatel | Mykola Mykhalchych |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Kalyny, Partyzanska 118 |
jednatel | Iurii Dolog |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Kalyny, Borkanjuka 45 |
jednatel | Vladyslav Roman |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Velyka Kopanja, Festyvalna 24 |
jednatel | Mykhaylo Hulyanych |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Velyka Kopanja, Molodižna 29 |
jednatel | Yuriy Tsubera |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 |
Adresa | , Teresva, Zaliznyčna 41 |
jednatel | Mykola Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 24.6.2022 |
Adresa | 24, 26101 Dubenec |
jednatel | Mykola Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 15.12.2021 do 24.6.2022 |
Adresa | 125, 26241 Bohutín |
jednatel | Mykola Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 do 15.12.2021 |
Adresa | U Kamenných lázní 354/33, 41501 Teplice |
jednatel | Vasyl Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 18.11.2019 do 16.9.2020 |
Adresa | Dubská 674/29, 41501 Teplice |
jednatel | Vasyl Bedya |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 18.11.2019 |
Adresa | , Kalyny, Borkanjuka 1 |
jednatel | Mykola Boychuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 18.11.2019 |
Adresa | , Kalyny, Partyzanska 103a |
jednatel | Ivan Krehul |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 18.11.2019 |
Adresa | , Kalyny, Ševčenka 23 |
jednatel | Vasyl Kutsyn |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 18.11.2019 |
Adresa | , Kalyny, Borkanjuka 19 |
jednatel | Olena Kogut |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Dubove, Haharina 33 |
jednatel | Vasyl Meklesh |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Kalyny, Travneva 44 |
jednatel | Mykhaylo Holovchuk |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Dubove, Čapajeva 174 |
jednatel | Volodymyr Danchenko |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Žerdenivka, Bohdana Chmelnyckoho 11 |
jednatel | Yuriy Tsipino |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Kalyny, Travneva 63 |
jednatel | Ivan Palatash |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Velyka Kopanja, Molodižna 31 |
jednatel | Mykhaylo Kohut |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 4.4.2016 |
Adresa | , Dubove, Čapajeva 17 |
jednatel | Mykola Mykhalchyk |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.2010 do 8.10.2010 |
Adresa | , Kalyny, Partyzanska 118 |
IČO (identifikační číslo): | 24747475 |
---|---|
Jméno: | KAKTOL s.r.o. v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 8. 10. 2010 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Ječná 547/15, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 13. 10. 2010 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 12. 8. 2015 |
Zánik oprávnění | 24. 2. 2016 |
Člen statutárního orgánu: | Sergii Shcherbakov |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Yuriy Tsubera |
Člen statutárního orgánu: | Ivan Meklesh |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Mykhalchych |
Člen statutárního orgánu: | Vladyslav Roman |
Člen statutárního orgánu: | Mykhaylo Hulyanych |
Člen statutárního orgánu: | Iurii Dolog |
Člen statutárního orgánu: | János Krehul |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Bedya |
Člen statutárního orgánu: | Vasyl Kutsyn |
Člen statutárního orgánu: | Mykola Boychuk |
IČO: | 24747475 |
---|---|
Firma: | KAKTOL s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 8. 10. 2010 |
Sídlo: | Ječná 547/15, Praha 12000 |
---|
Demolice a příprava staveniště |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |