KAJRE CZ spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAJRE CZ spol. s r.o. (27839524) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kyjevská 1227/8, 70800 Ostrava. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 26. 3. 2008 a je stále aktivní. KAJRE CZ spol. s r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KAJRE CZ spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAJRE CZ spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 26. 3. 2008 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 31121 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27839524 | |
Jméno: | KAJRE CZ spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 26.3.2008 |
Zapsána dne: | 26.3.2008 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 26.3.2008 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kyjevská 1227/8, Ostrava 70800, Česká republika | 30.9.2013 |
---|---|---|
Adresa: | Ahepjukova 2798/31, Ostrava 70200, Česká republika | 26.3.2008 - 30.9.2013 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 2.9.2018 |
činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence | 26.3.2008 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 26.3.2008 - 2.9.2018 |
zprostředkování obchodu a služeb | 26.3.2008 - 2.9.2018 |
jednatel | Ing. Radomír Eršil |
---|---|
Ve funkci | od 26.8.2018 |
Adresa | Hraniční 202, 74283 Klimkovice |
jednatel | Ing. Radomír Eršil |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2008 do 26.8.2018 |
Adresa | Hraniční 202, 74283 Klimkovice |
jednatel | Kateřina Janošová |
---|---|
Ve funkci | od 26.3.2008 do 30.9.2013 |
Adresa | Ahepjukova 2798/31, 70200 Ostrava |
IČO (identifikační číslo): | 27839524 |
---|---|
Jméno: | KAJRE CZ spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 26. 3. 2008 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2008 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 26. 3. 2008 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
IČO: | 27839524 |
---|---|
Firma: | KAJRE CZ spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Ostrava-město |
Základní územní jednotka: | Poruba |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 26. 3. 2008 |
Sídlo: | Kyjevská 1227/8, Ostrava 70800 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Účetnické a auditorské činnosti; daňové poradenství |
Poradenství v oblasti řízení |
Činnosti reklamních agentur |
Pronájem a leasing ostatních výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Univerzální administrativní činnosti |
Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel |