KAISERIN s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAISERIN s.r.o. (27906809) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Skochovická 111, 25245 Zvole. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 6. 6. 2007 KAISERIN s.r.o. má pět oborů činností.
Jako zdroj dat o KAISERIN s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAISERIN s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 6. 6. 2007 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 125628 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 27906809 | |
Jméno: | KAISERIN s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 6.6.2007 |
Zapsána dne: | 6.6.2007 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | 100 % | |
Platnost od - do | 6.6.2007 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | 111, Zvole 25245, Česká republika | 6.6.2007 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 19.8.2011 |
inženýrská činnost v investiční výstavbě | 6.6.2007 - 19.8.2011 |
zprostředkování obchodu a služeb | 6.6.2007 - 19.8.2011 |
realitní činnost | 6.6.2007 - 19.8.2011 |
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců | 6.6.2007 - 19.8.2011 |
poradenská činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti | 6.6.2007 - 19.8.2011 |
překladatelská a tlumočnická činnost | 6.6.2007 - 19.8.2011 |
jednatel | Ing. Marcela Brauner |
---|---|
Ve funkci | od 30.8.2011 |
Adresa | Neustadtstr. 36a, Wennigsen 30974 |
jednatel | Ing. Marcela Brauner |
---|---|
Ve funkci | od 8.8.2007 do 30.8.2011 |
Adresa | Skochovická 111, 25245 Zvole |
jednatel | Ing. Marcela Brauner |
---|---|
Ve funkci | od 6.6.2007 do 8.8.2007 |
Adresa | 150, 39848 Jetětice |
IČO: | 27906809 |
---|---|
Firma: | KAISERIN s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha-západ |
Základní územní jednotka: | Zvole |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Nefinanční podniky pod zahraniční kontrolou |
Datum vzniku: | 6. 6. 2007 |
Sídlo: | Skochovická 111, Zvole 25245 |
---|
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Poradenství v oblasti řízení |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Překladatelské a tlumočnické činnosti |