KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci (44566981) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Podkrušnohorská 223, 43603 Litvínov. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 18. 3. 1992 KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 18. 3. 1992 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 2061 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 44566981 | |
Jméno: | KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 18.3.1992 |
Zapsána dne: | 18.3.1992 | |
Právní důvod zrušení společnosti: Společnost KAFKA - TRANS s.r.o., IČ 44566981 byla zrušena usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 71 Cm 68/2007-12, ze dne 19.3.2007, které nabylo právní moci dne 19.4.2007 a byla nařízena její likvidace. | 9.5.2007 | |
Údaje o založení: Společnost byla založena společenskou smlouvou ze dne 11.3. 1992. | 18.3.1992 |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 8.10.1992 | |
Základní kapitál | 140 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.8.1992 - 8.10.1992 | |
Základní kapitál | 105 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 18.3.1992 - 17.8.1992 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Podkrušnohorská 223, Litvínov 43603, Česká republika | 19.5.1995 |
---|---|---|
Adresa: | Nám.míru 575, Litvínov 43601, Česká republika | 17.8.1992 - 19.5.1995 |
Adresa: | Tylova 2099, Litvínov 43601, Česká republika | 18.3.1992 - 17.8.1992 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
opravy motorových vozidel | 19.5.1995 |
vnitrostátní a mezinárodní zasilatelství | 8.10.1992 - 16.3.2005 |
opravy motorových vozidel | 18.3.1992 - 8.10.1992 |
silniční motorová doprava | 18.3.1992 - 16.3.2005 |
nákup a prodej potravinářského, průmyslového, spotřebního a použitého zboží, stavebního a instalačního materiálu | 18.3.1992 - 16.3.2005 |
Jednatel | Radomír Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 |
Adresa | Podkrušnohorská 223, 43603 Litvínov |
Zástupce jednatele | Eva Patlevičová |
---|---|
Ve funkci | od 9.6.2018 |
Adresa | Havířská 199, 43603 Litvínov |
Jednatel (zástupce) | Václav Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 do 22.12.2020 |
Adresa | K loučkám 1714, 43601 Litvínov |
Zástupce jednatele | Eva Patlevičová |
---|---|
Ve funkci | od 7.11.2013 do 9.6.2018 |
Adresa | Ruská 937, 43601 Litvínov |
Jednatel | Radomír Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1992 do 7.11.2013 |
Adresa | Valdštejnská 2109, Litvínov |
Zástupce jednatele | Eva Patlevičová |
---|---|
Ve funkci | od 8.10.1992 do 7.11.2013 |
Adresa | Ruská 937, Litvínov |
Jednatel (zástupce) | Václav Kovanda |
---|---|
Ve funkci | od 7.9.1995 do 7.11.2013 |
Adresa | K Loučkám 1714, Litvínov |
Zástupce jednatele | Jaroslav Němec |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1992 do 8.10.1992 |
Adresa | Máchova 1724, Litvínov |
Jednatel | Radomír Kafka |
---|---|
Ve funkci | od 18.3.1992 do 8.10.1992 |
Adresa | Tylova 2099, Litvínov |
IČO: | 44566981 |
---|---|
Firma: | KAFKA - TRANS s.r.o. v likvidaci |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Most |
Základní územní jednotka: | Litvínov |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 18. 3. 1992 |
Sídlo: | Podkrušnohorská 223, Litvínov 43603 |
---|
Opravy a údržba motorových vozidel, kromě motocyklů |