KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost (63148366) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese , Bynovec. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 4. 9. 1995 a je stále aktivní. KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost má více oborů činností.
Jako zdroj dat o KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ústí nad Labem | 4. 9. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | A 6166 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 63148366 | |
Jméno: | KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 4.9.1995 |
Zapsána dne: | 4.9.1995 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
služby v oblasti propagace a reklamy | 17.8.2002 |
automatizované zpracování dat | 17.8.2002 |
ruční kompletace obalů a balení zboží | 17.8.2002 |
výroba upomínkových a dárkových předmětů | 17.8.2002 |
výroba kancelářských a školních potřeb | 4.9.1995 |
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej | 4.9.1995 |
IČO (identifikační číslo): | 63148366 |
---|---|
Jméno: | KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 4. 9. 1995 |
Celkový počet živností: | 8 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | 137, Bynovec 40714 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1995 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 23. 4. 1997 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 9. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 2. 11. 2000 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Kafka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Kateřina Kafková |
IČO: | 63148366 |
---|---|
Firma: | KAFKA - K plus veřejná obchodní společnost |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Děčín |
Základní územní jednotka: | Bynovec |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 4. 9. 1995 |
Sídlo: | , Bynovec |
---|
Výroba kancelářských potřeb z papíru |
Ostatní zpracovatelský průmysl j. n. |
Maloobchod, kromě motorových vozidel |
Informační činnosti |
Reklamní činnosti |
Balicí činnosti |