KACERLE s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, registr ekonomických subjektů.
KACERLE s.r.o. (29121264) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Koželužská 216/13, 30100 Plzeň. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 10. 2011 KACERLE s.r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o KACERLE s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro KACERLE s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Plzni | 7. 10. 2011 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26588 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 29121264 | |
Jméno: | KACERLE s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.10.2011 |
Zapsána dne: | 7.10.2011 |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.10.2011 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Koželužská 216/13, Plzeň 30100, Česká republika | 5.11.2015 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 7.10.2011 |
zámečnictví, nástrojářství | 7.10.2011 |
jednatel | Ing. Štěpánka Svobodová Kacerlová |
---|---|
Ve funkci | od 5.10.2018 |
Adresa | Topolová 732, 33209 Štěnovice |
jednatel | Ing. Štěpánka Svobodová Kacerlová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Plzeňská 639, 33027 Vejprnice |
jednatel | Alois Kacerle |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 |
Adresa | Plzeňská 639, 33027 Vejprnice |
jednatel | Ing. Štěpánka Svobodová Kacerlová |
---|---|
Ve funkci | od 5.11.2015 do 5.10.2018 |
Adresa | Plzeňská 639, 33027 Vejprnice |
jednatel | Ing. Štěpánka Kacerlová |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2011 do 5.11.2015 |
Adresa | Plzeňská 639, 33027 Vejprnice |
jednatel | Alois Kacerle |
---|---|
Ve funkci | od 7.10.2011 do 5.11.2015 |
Adresa | Plzeňská 639, 33027 Vejprnice |
IČO: | 29121264 |
---|---|
Firma: | KACERLE s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Plzeň-město |
Základní územní jednotka: | Plzeň 3 |
Počet zaměstnanců: | 1 - 5 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 10. 2011 |
Sídlo: | Koželužská 216/13, Plzeň 30100 |
---|
Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků |