K3 SPORT, s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K3 SPORT, s.r.o. (26830248) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese I. P. Pavlova 738/116, 77900 Olomouc. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 17. 3. 2004 a je stále aktivní. K3 SPORT, s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o K3 SPORT, s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K3 SPORT, s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Krajský soud v Ostravě | 17. 3. 2004 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 26932 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 26830248 | |
Jméno: | K3 SPORT, s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 17.3.2004 |
Zapsána dne: | 17.3.2004 |
Základní kapitál | 81 200 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 22.12.2022 | |
Základní kapitál | 81 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 6.10.2009 - 22.12.2022 | |
Základní kapitál | 200 000 Kč | |
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 17.3.2004 - 6.10.2009 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | I.P.Pavlova 738/116, Olomouc 77900, Česká republika | 17.3.2004 |
---|
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, a to v těchto oborech činnosti: - poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost - chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) - zprostředkování obchodu a služeb - velkoobchod a maloobchod - potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy) - ubytovací služby - poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály - činnost informačních a zpravodajských kanceláří - nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí - reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu - mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti - provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - poskytování technických služeb | 22.12.2022 |
Hostinská činnost | 23.9.2016 |
Poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti lyžování a snowboardingu | 23.9.2016 |
Prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin | 23.9.2016 |
Silniční motorová doprava - osobní provozovaná vozidly určenými pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče | 23.9.2016 |
Provozování dráhy a drážní dopravy na dráze lanové | 23.9.2016 |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 23.9.2016 - 22.12.2022 |
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 15.9.2008 - 23.9.2016 |
pronájem a půjčování věcí movitých | 9.11.2007 - 6.10.2009 |
správa a údržba nemovitostí | 9.11.2007 - 22.10.2010 |
realitní činnost | 9.11.2007 - 22.10.2010 |
ubytovací služby | 9.11.2007 - 22.10.2010 |
pozemní doprava vyjma železniční a silniční dopravy | 17.3.2004 - 22.10.2010 |
poskytování tělovýchovných služeb | 17.3.2004 - 23.9.2016 |
hostinská činnost | 17.3.2004 - 23.9.2016 |
jednatel | Lukáš Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | 607, 78316 Dolany |
jednatel | Mgr. David Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 3.12.2016 |
Adresa | 606, 78316 Dolany |
jednatel | Mgr. Michal Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2015 |
Adresa | 164, 78316 Tovéř |
jednatel | Michal Nevrkla |
---|---|
Ve funkci | od 25.10.2023 |
Adresa | U Splavu 761, 78813 Rapotín |
jednatel | Oldřich Štos |
---|---|
Ve funkci | od 22.10.2010 do 25.10.2023 |
Adresa | 9. května 103, 67902 Rájec-Jestřebí |
jednatel | Lukáš Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2008 do 3.12.2016 |
Adresa | 607, 78316 Dolany |
jednatel | Mgr. David Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2011 do 3.12.2016 |
Adresa | 606, 78316 Dolany |
jednatel | Lukáš Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2008 do 3.12.2016 |
Adresa | 607, 78316 Dolany |
jednatel | Mgr. David Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 7.4.2011 do 3.12.2016 |
Adresa | 606, 78316 Dolany |
jednatel | Mgr. Michal Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 15.9.2008 do 15.9.2015 |
Adresa | 164, 78316 Tovéř |
jednatel | Mgr. David Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 7.4.2011 |
Adresa | Rooseveltova 741/120, Olomouc |
jednatel | Mgr. Michal Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.9.2008 |
Adresa | Horní lán 1200/11, 77900 Olomouc |
jednatel | Lukáš Kestl |
---|---|
Ve funkci | od 17.3.2004 do 15.9.2008 |
Adresa | Rooseveltova 741/120, Olomouc |
IČO (identifikační číslo): | 26830248 |
---|---|
Jméno: | K3 SPORT, s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 17. 3. 2004 |
Celkový počet živností: | 12 |
Aktivních živností: | 5 |
Sídlo: | I. P. Pavlova 738/116, Olomouc 77900 |
---|
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 21. 11. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 26. 4. 2014 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost vázaná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2004 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 6. 10. 2015 |
Zánik oprávnění | 19. 10. 2016 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 28. 1. 2012 |
Zánik oprávnění | 8. 4. 2013 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 17. 3. 2004 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 24. 4. 2006 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Mgr. Michal Kestl |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Mgr. David Kestl |
Člen statutárního orgánu: | Lukáš Kestl |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Oldřich Štos |
IČO: | 26830248 |
---|---|
Firma: | K3 SPORT, s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Olomouc |
Základní územní jednotka: | Olomouc |
Počet zaměstnanců: | 50 - 99 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 17. 3. 2004 |
Sídlo: | I. P. Pavlova 738/116, Olomouc 77900 |
---|
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona |
Chov zvířat pro zájmový chov |
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Destilace, rektifikace a míchání lihovin |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Nespecializovaný velkoobchod |
Maloobchod v nespecializovaných prodejnách |
Ostatní pozemní osobní doprava j. n. |
Silniční nákladní doprava |
Ostatní ubytování |
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |
Činnosti v oblasti informačních technologií |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Správa nemovitostí na základě smlouvy nebo dohody |
Reklamní činnosti |
Pronájem a leasing výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost |
Činnosti cestovních agentur a cestovních kanceláří |
Ostatní vzdělávání |
Sportovní činnosti |
Ostatní zábavní a rekreační činnosti j. n. |