K V A R Z spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K V A R Z spol. s r.o. (49620070) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Kozí 803/12, 11000 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 10. 11. 1993 a je stále aktivní. K V A R Z spol. s r.o. má tři obory činností.
Jako zdroj dat o K V A R Z spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K V A R Z spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 10. 11. 1993 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 24294 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 49620070 | |
Jméno: | K V A R Z spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 10.11.1993 |
Zapsána dne: | 10.11.1993 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 10.11.1993 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Kozí 803/12, Praha 11000, Česká republika | 13.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kozí 12, Praha 1 , Česká republika | 10.11.1993 - 13.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/91 Sb. a zboží tímto zákonem vyloučeného | 10.11.1993 |
Zprostředkování v oblasti obchodu | 10.11.1993 |
Holičství | 10.11.1993 |
jednatel | Ing. Miroslav Fialka |
---|---|
Ve funkci | od 14.10.2022 |
Adresa | Česká 153/38, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Jiří Kleinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 11.1.2017 |
Adresa | Evropská 662/97, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Miroslav Fialka |
---|---|
Ve funkci | od 18.10.2015 do 14.10.2022 |
Adresa | nám. Přemysla Otakara II. 78/20, 37001 České Budějovice |
jednatel | Ing. Jiří Kleinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 11.1.2017 |
Adresa | Na dlouhém lánu 329/38, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Kleinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 13.10.2016 do 11.1.2017 |
Adresa | Na dlouhém lánu 329/38, 16000 Praha |
jednatel | Ing. Jiří Kleinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1993 do 13.10.2016 |
Adresa | Na dlouhém lánu 38, Praha 6 |
jednatel | Ing. Jiří Kleinbauer |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1993 do 13.10.2016 |
Adresa | Na dlouhém lánu 38, Praha 6 |
jednatel | Ing. Miroslav Fialka |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.1993 do 18.10.2015 |
Adresa | Pod haldou 460, Příbram |
IČO (identifikační číslo): | 49620070 |
---|---|
Jméno: | K V A R Z spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 10. 11. 1993 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 2 |
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1993 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 10. 11. 1993 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Člen statutárního orgánu: | Ing. Miroslav Fialka |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Ing. Jiří Kleinbauer |
IČO: | 49620070 |
---|---|
Firma: | K V A R Z spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 1 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 10. 11. 1993 |
Sídlo: | Kozí 803/12, Praha 11000 |
---|
Nespecializovaný velkoobchod |
Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti |
Kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti |