K + S Mělník, spol. s r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K + S Mělník, spol. s r.o. (61681415) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Pivovarská 3181, 27601 Mělník. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 5. 4. 1995 a již ukončila svou činnost. K + S Mělník, spol. s r.o. má jeden obor činnosti.
Jako zdroj dat o K + S Mělník, spol. s r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K + S Mělník, spol. s r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 5. 4. 1995 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 36465 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 61681415 | |
Jméno: | K + S Mělník, spol. s r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 5.4.1995 |
Zapsána dne: | 5.4.1995 |
Základní kapitál | 100 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 5.4.1995 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Pivovarská 3181, Mělník 27601, Česká republika | 25.8.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Kosmonautů 3181, Mělník 27601, Česká republika | 5.4.1995 - 25.8.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
hostinská činnost | 5.4.1995 |
Jednatel | Martin Kasáček |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 |
Adresa | Kosmonautů 2843/7, 27601 Mělník |
Jednatel | Stanislav Slánský |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 |
Adresa | U Parku 2633, 41301 Roudnice nad Labem |
Jednatel | Karel Kasáček |
---|---|
Ve funkci | od 25.8.2016 |
Adresa | Pivovarská 3181, 27601 Mělník |
Jednatel | Stanislav Slánský |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1995 do 25.8.2016 |
Adresa | 229, Horní Počaply |
Jednatel | Martin Kasáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1995 do 25.8.2016 |
Adresa | Kosmonautů 3181, Mělník |
Jednatel | Karel Kasáček |
---|---|
Ve funkci | od 5.4.1995 do 25.8.2016 |
Adresa | Kosmonautů 3181, Mělník |
IČO (identifikační číslo): | 61681415 |
---|---|
Jméno: | K + S Mělník, spol. s r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 5. 4. 1995 |
Celkový počet živností: | 2 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Pivovarská 3181, Mělník 27601 |
---|
Druh živnosti | živnost řemeslná |
---|---|
Stav živnosti | přerušená |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Přerušeno od | 4. 10. 2010 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 5. 4. 1995 |
Zánik oprávnění | 30. 9. 1996 |
Člen statutárního orgánu: | Stanislav Slánský |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Karel Kasáček |
Člen statutárního orgánu: | Martin Kasáček |
IČO: | 61681415 |
---|---|
Firma: | K + S Mělník, spol. s r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Mělník |
Základní územní jednotka: | Mělník |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 5. 4. 1995 |
Sídlo: | Pivovarská 3181, Mělník 27601 |
---|
Stravování v restauracích, u stánků a v mobilních zařízeních |