K & R Invest Praha s.r.o. má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K & R Invest Praha s.r.o. (24776831) je Společnost s ručením omezeným. Sídlí na adrese Lublaňská 653/51, 12000 Praha 2. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 7. 12. 2010 a je stále aktivní. K & R Invest Praha s.r.o. má více oborů činností.
Jako zdroj dat o K & R Invest Praha s.r.o. nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K & R Invest Praha s.r.o. na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 7. 12. 2010 |
---|---|---|
Spisová značka: | C 173401 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 24776831 | |
Jméno: | K & R Invest Praha s.r.o. | |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným | 7.12.2010 |
Zapsána dne: | 7.12.2010 | |
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech. | 6.1.2015 |
Základní kapitál | 420 000 Kč | |
---|---|---|
Splaceno | - | |
Platnost od - do | 7.12.2010 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lublaňská 653/51, Praha 12000, Česká republika | 24.11.2015 |
---|---|---|
Adresa: | Lublaňská 653/51, Praha 12000, Česká republika | 7.12.2010 - 24.11.2015 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona | 21.12.2010 |
jednatel | Vitaliy Sabadosh |
---|---|
Ve funkci | od 8.4.2017 |
Adresa | Firkušného 1590/4, 10400 Praha |
jednatel | Vitaliy Sabadosh |
---|---|
Ve funkci | od 24.11.2015 do 8.4.2017 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Vitaliy Sabadosh |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 24.11.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Ivan Muchychka |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2011 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Volodymyr Mochar |
---|---|
Ve funkci | od 1.12.2011 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Valeriy Shvec |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Ivan Uhryn |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Ruslan Chernohor |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Mariya Fanta |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Mykhaylo Rusyn |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Yaroslav Dovhalyuk |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Ivan Kostyuk |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Volodymyr Holovnych |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Viktor Lehotay |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Eduard Kelman |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Eduard Sevch |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Vasyl Zvir |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Volodymyr Mondych |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Pavlo Polyak |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Vasyl Buna |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Ivan Kryvanych |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Illya Kryvanych |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Vasyl Kryvanych |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 6.1.2015 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Vasyl Blynda |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 1.12.2011 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
jednatel | Mykhaylo Holovka |
---|---|
Ve funkci | od 7.12.2010 do 1.12.2011 |
Adresa | Duškova 1004/16, 15000 Praha |
IČO (identifikační číslo): | 24776831 |
---|---|
Jméno: | K & R Invest Praha s.r.o. |
Právní forma podnikání: | Společnost s ručením omezeným |
Vznik první živnosti: | 7. 12. 2010 |
Celkový počet živností: | 1 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lublaňská 653/51, Praha 12000 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 12. 2010 |
Člen statutárního orgánu: | Vitaliy Sabadosh |
---|
IČO: | 24776831 |
---|---|
Firma: | K & R Invest Praha s.r.o. |
Právní forma: | Společnost s ručením omezeným |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 2 |
Počet zaměstnanců: | 10 - 19 zaměstnanců |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 7. 12. 2010 |
Sídlo: | Lublaňská 653/51, Praha 12000 |
---|
Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti |
Výroba konstrukčních kovových výrobků |
Povrchová úprava a zušlechťování kovů; obrábění |
Shromažďování, úprava a rozvod vody |
Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití |
Demolice a příprava staveniště |
Zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení |
Skladování |
Pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí |
Zprostředkovatelské činnosti realitních agentur |
Architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství |
Reklamní činnosti |