K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci má aktuální nebo historický záznam v těchto rejstřících: obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, registr ekonomických subjektů.
K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci (41196767) je Veřejná obchodní společnost. Sídlí na adrese Lohniského 843/27, 15200 Praha. Do obchodního rejtříku byla zapsána dne 9. 10. 1991 a je stále aktivní. K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci má dva obory činností.
Jako zdroj dat o K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci nám sloužily tyto stránky:
Výpis dat pro K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci na portále firmy.euro.cz obsahuje pouze takové informace, které lze dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zveřejňovat i bez souhlasu subjektu těchto údajů.
Soud: | Městský soud v Praze | 9. 10. 1991 |
---|---|---|
Spisová značka: | ALXV 487 | |
IČO (identifikační číslo osoby): | 41196767 | |
Jméno: | K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci | |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost | 9.10.1991 |
Zapsána dne: | 9.10.1991 | |
zrušení společnosti ke dni: 18.04.2001 právní důvod zrušení: rozhodnutí společníků ze dne 18.04.2001 | 9.3.2002 | |
Datum uzavření společenské smlouvy: 11.9.1991 | 9.10.1991 | |
Datum uzavření společenské smluovy: 11. 9. 1991 Zastupování: Oba společníci zastupují společnost společně s vyjímkou těch případů, kdy podle společenské smlouvy je oprávněn jednat za společnost každý společník samostatně. | 9.10.1991 - 9.10.1991 |
Platnost údajů od - do | ||
Adresa: | Lohniského 843/27, Praha 15200, Česká republika | 19.10.2016 |
---|---|---|
Adresa: | Lohniského 843, Praha 5 15000, Česká republika | 9.10.1991 - 19.10.2016 |
Platnost údajů od - do | |
---|---|
a) obchodní činnost v zahraničním obchodě b) obchodní, zprostředkovatelské a poradenské služby v oblasti obchodu | 9.10.1991 |
Společník: | Martin Peňás |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1991 |
Adresa | Hošťálkova 1950/27, 16000 Praha 6 |
Společník: | Martin Peňás |
---|---|
Ve funkci | od 19.10.2016 |
Adresa | Hošťálkova 1950/27, 16900 Praha |
Společník: | Jan Kemr |
---|---|
Ve funkci | od 17.8.2016 |
Adresa | náměstí 14. října 1381/4, 15000 Praha |
Společník: | Martin Peňás |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1991 do 19.10.2016 |
Adresa | Hošťálkova 1950/27, 16000 Praha 6 |
Společník: | Jan Kemr |
---|---|
Ve funkci | od 10.11.2009 do 17.8.2016 |
Adresa | Nám.14.října 1381/4, 15000 Praha 5 |
Společník: | Jan Kemr |
---|---|
Ve funkci | od 9.10.1991 do 10.11.2009 |
Adresa | Lohniského 843, 15000 Praha 5 |
IČO (identifikační číslo): | 41196767 |
---|---|
Jméno: | K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci |
Právní forma podnikání: | Veřejná obchodní společnost |
Vznik první živnosti: | 9. 10. 1991 |
Celkový počet živností: | 4 |
Aktivních živností: | 1 |
Sídlo: | Lohniského 843/27, Praha 15200 |
---|
Obory činnosti |
|
---|---|
Druh živnosti | živnost volná |
Stav živnosti | aktivní |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1992 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 7. 10. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost volná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 4. 11. 1992 |
Zánik oprávnění | 30. 6. 2008 |
Druh živnosti | živnost koncesovaná |
---|---|
Stav živnosti | zaniklá |
Vznik oprávnění | 8. 2. 1993 |
Zánik oprávnění | 8. 2. 1995 |
Ukončení oprávnění | 8. 2. 1995 |
Člen statutárního orgánu: | Jan Kemr |
---|---|
Člen statutárního orgánu: | Martin Peňás |
IČO: | 41196767 |
---|---|
Firma: | K + P, export - import, v. o. s., v likvidaci |
Právní forma: | Veřejná obchodní společnost |
Okres: | Praha |
Základní územní jednotka: | Praha 5 |
Počet zaměstnanců: | Neuvedeno |
Institucionální sektor: | Národní soukromé nefinanční podniky |
Datum vzniku: | 9. 10. 1991 |
Sídlo: | Lohniského 843/27, Praha 15200 |
---|
Velkoobchod s živými zvířaty |
Poradenství v oblasti řízení |